BELLMUNT BRUGUERA ORIOL
Informe ejecutivo de BELLMUNT BRUGUERA ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BELLMUNT BRUGUERA ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABC PALAU SL | Administrador Solidario | 12/01/2024 | |
ABC MOLLET SUBMINISTRAMENTS SL | Administrador Solidario | 02/07/2021 |
VINCULACIONES DE BELLMUNT BRUGUERA ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLMUNT BRUGUERA ORIOL
Empresa: ABC PALAU SL
Administrador Solidario
- Alsina Balsera Alejandro
- Bellmunt Bruguera Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20582 , F 53, S 8, H B 9769, I/A 13 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: ABC PALAU SL
Administrador Solidario
- Alsina Balsera Alejandro
- Bellmunt Bruguera Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20582 , F 53, S 8, H B 9769, I/A 13 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: ABC MOLLET SUBMINISTRAMENTS SL
Administrador Solidario
- Alsina Balsera Alejandro
- Bellmunt Bruguera Oriol
- Ecija Diaz Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45425 , F 115, S 8, H B 487341, I/A 2 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-08
Empresa: ABC MOLLET SUBMINISTRAMENTS SL
Administrador Solidario
- Alsina Balsera Alejandro
- Bellmunt Bruguera Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45425 , F 115, S 8, H B 487341, I/A 2 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-08
Empresa: ABC MOLLET SUBMINISTRAMENTS SL
Administrador Solidario
- Alsina Balsera Alejandro
- Bellmunt Bruguera Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45425 , F 114, S 8, H B 487341, I/A 1 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-08
Empresa: ABC PALAU SL
Administrador Solidario
- Alsina Balsera Alejandro
- Bellmunt Bruguera Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20582 , F 52, S 8, H B 9769, I/A 12 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Empresa: ABC PALAU SL
Administrador Solidario
- Alsina Tovar Francisco
- Bellmunt Bruguera Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20582 , F 52, S 8, H B 9769, I/A 12 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Empresa: ABC PALAU SL
Administrador Solidario
- Alsina Tovar Francisco
- Bellmunt Bruguera Oriol
- Martinez Lacalle Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20582 , F 51, S 8, H B 9769, I/A 9 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Información de BELLMUNT BRUGUERA ORIOL
Mostramos los datos de BELLMUNT BRUGUERA ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLMUNT BRUGUERA ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos