BELLIDO ZAPATA MARIA JOSE
Informe ejecutivo de BELLIDO ZAPATA MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELLIDO ZAPATA MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGUROS TF 2014 SL | Apoderado | 20/02/2017 |
VINCULACIONES DE BELLIDO ZAPATA MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLIDO ZAPATA MARIA JOSE
Empresa: SEGUROS TF 2014 SL
Apoderado
- Bellido Zapata Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3308 , F 214, S 8, H TF 53001, I/A 2 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38
Empresa: FPC SEGUROS TENERIFE SL
Administrador Unico
- Bellido Zapata Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 88, S 8, H TF 48089, I/A 3 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-38
Empresa: VOARYA TF SL
Administrador Unico
- Bellido Zapata Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 101, S 8, H TF 51907, I/A 2 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-38
Empresa: VOARYA TF SL
Administrador Unico
- Bellido Zapata Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 101, S 8, H TF 51907, I/A 1 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-38
Empresa: FPC SEGUROS TENERIFE SL
Administrador Unico
- Bellido Zapata Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 87, S 8, H TF 48089, I/A 1 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-38
Información de BELLIDO ZAPATA MARIA JOSE
Mostramos los datos de BELLIDO ZAPATA MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLIDO ZAPATA MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos