BELLIDO TORRA ELENA
Informe ejecutivo de BELLIDO TORRA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BELLIDO TORRA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CTC LAB SL | Apoderado Solidario | 02/05/2023 | |
FLEXIA 15 SL | Administrador Unico | 26/07/2019 | |
CROUS MILLET SL | Apoderado Solidario | 17/01/2017 | |
CROUS MILLET SL | Consejero | 12/01/2017 |
VINCULACIONES DE BELLIDO TORRA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLIDO TORRA ELENA
Empresa: CTC LAB SL
Apoderado Solidario
- Bellido Torra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48726 , F 161, S 8, H B 593986, I/A 2 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: FLEXIA 15 SL
Administrador Unico
- Bellido Torra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45124 , F 54, S 8, H B 477584, I/A 3 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-08
Empresa: CROUS MILLET SL
Apoderado Solidario
- Bellido Torra Elena
- Crous Aguilera Daniel
- Crous Millet Antonio
- Crous Millet Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45722 , F 179, S 8, H B 496888, I/A 2 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Empresa: CROUS MILLET SL
Consejero
- Bellido Torra Elena
- Crous Aguilera Daniel
- Crous Millet Antonio
- Crous Millet Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45722 , F 177, S 8, H B 496888, I/A 1 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-08
Empresa: FLEXIA 15 SL
Administrador Unico
- Bellido Torra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45124 , F 54, S 8, H B 477584, I/A 2 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
Empresa: FLEXIA 15 SL
Administrador Unico
- Bellido Torra Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45124 , F 52, S 8, H B 477584, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-08
Información de BELLIDO TORRA ELENA
Mostramos los datos de BELLIDO TORRA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLIDO TORRA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos