BELLIDO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de BELLIDO PEREZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BELLIDO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPEN WORLD INTER-LANGUAGE SL | Administrador Solidario | 05/12/2018 | |
BIENESTAR Y SALUD INTEGRAL SL | Socio Unico | 24/11/2014 | |
DYALB FOR SL | Administrador Solidario | 09/05/2012 |
VINCULACIONES DE BELLIDO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLIDO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: OPEN WORLD INTER-LANGUAGE SL
Administrador Solidario
- Bellido Perez Cristina
- Bellido Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5352, L 4259, F 78, S 8, H MA126108, I/A 2 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-29
Empresa: OPEN WORLD INTER-LANGUAGE SL
Administrador Unico
- Bellido Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5352, L 4259, F 78, S 8, H MA126108, I/A 2 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-29
Empresa: BIENESTAR Y SALUD INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Bellido Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5343, L 4250, F 150, S 8, H MA125699, I/A 2 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-29
Empresa: OPEN WORLD INTER-LANGUAGE SL
Administrador Unico
- Bellido Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5352, L 4259, F 78, S 8, H MA126108, I/A 1 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-1-29
Empresa: BIENESTAR Y SALUD INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Bellido Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5343, L 4250, F 150, S 8, H MA125699, I/A 1 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-29
Empresa: BIENESTAR Y SALUD INTEGRAL SL
Socio Único
- Bellido Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5343, L 4250, F 150, S 8, H MA125699, I/A 1 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-29
Empresa: DYALB FOR SL
Administrador Solidario
- Bellido Perez Maria Del Carmen
- Lupiañez Salanova Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29883 , F 175, S 8, H M 537758, I/A 1 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Información de BELLIDO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de BELLIDO PEREZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLIDO PEREZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos