BELLIDO MARQUEZ ERNESTO-ISRAEL
Informe ejecutivo de BELLIDO MARQUEZ ERNESTO-ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE BELLIDO MARQUEZ ERNESTO-ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEALTAIS SL | Socio Unico | 20/09/2016 | |
ARCOBELTIA CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 17/02/2012 | |
ARCOBELTIA CONSTRUCCIONES SL | Apoderado | 07/12/2011 | |
BEALTAIS SL | Administrador Unico | 15/09/2009 |
VINCULACIONES DE BELLIDO MARQUEZ ERNESTO-ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLIDO MARQUEZ ERNESTO-ISRAEL
Empresa: CONSTRUBELTIA CONSTRUCCIONES SL
Liquidador Unico
- Bellido Marquez Ernesto-israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6585 , F 173, S 8, H SE118689, I/A 2 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-41
Empresa: CONSTRUBELTIA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Bellido Marquez Ernesto-israel
Liquidador Unico
- Bellido Marquez Ernesto-israel
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6585 , F 173, S 8, H SE118689, I/A 2 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-41
Empresa: ATISPROM PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Bellido Marquez Ernesto-israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5928 , F 4, S 8, H SE102891, I/A 2 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-41
Apoderado
- Bellido Aguilera Jose
- Bellido Marquez Ernesto-israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637 , F 125, S 8, H SE 51640, I/A 12 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-41
Empresa: CONSTRUBELTIA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Bellido Marquez Ernesto-israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6585 , F 171, S 8, H SE118689, I/A 1 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-41
Empresa: BEALTAIS SL
Socio Único
- Bellido Marquez Ernesto-israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5131 , F 203, S 8, H SE 83812, I/A 6 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-41
Empresa: ATISPROM PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Bellido Marquez Ernesto-israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5928 , F 1, S 8, H SE102891, I/A 1 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Empresa: HOTELES GARBELL SL
Administrador Mancomunado
- Bellido Marquez Ernesto-israel
- Garcia Maqueda Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5164 , F 117, S 8, H SE 84496, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Empresa: ARCOBELTIA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Bellido Marquez Ernesto-israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5418 , F 15, S 8, H SE 90762, I/A 4 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-41
Empresa: ARCOBELTIA CONSTRUCCIONES SL
Apoderado
- Bellido Marquez Ernesto-israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5418 , F 14, S 8, H SE 90762, I/A 3 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-41
VER MAS ACTOS
Información de BELLIDO MARQUEZ ERNESTO-ISRAEL
Mostramos los datos de BELLIDO MARQUEZ ERNESTO-ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLIDO MARQUEZ ERNESTO-ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos