BELLIDO GARCIA MIGUEL
Informe ejecutivo de BELLIDO GARCIA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELLIDO GARCIA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUAS TOMAS SL | Secretario | 17/04/2024 | |
GRUAS TOMAS ASSISTANCE SL | Administrador Solidario | 04/08/2021 | |
GRUAS TOMAS SL | Apoderado Solidario | 22/02/2011 |
VINCULACIONES DE BELLIDO GARCIA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLIDO GARCIA MIGUEL
Empresa: GRUAS TOMAS SL
Presidente
Secretario
- Bellido Garcia Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 221, F 47, S 8, H CS 5978, I/A 14 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-12
Empresa: GASTRONOMIA MEDITERRANEA 2019 SL
Administrador Solidario
- Bellido Garcia Alejandro
- Bellido Garcia Miguel
- Bellido Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 332, F 87, S 8, H CS 9156, I/A 7 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-12
Empresa: NEUMATICOS VILAONDA SL
Administrador Mancomunado
- Bellido Garcia Alejandro
- Bellido Garcia Miguel
- Bellido Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348, L 911, F 65, S 8, H CS 26192, I/A 4 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-12
Empresa: GRUAS TOMAS SL
Apoderado Solidario
- Bellido Garcia Miguel
- Bellido Garcia Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654, L 221, F 27, S 8, H CS 5978, I/A 8 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-12
Información de BELLIDO GARCIA MIGUEL
Mostramos los datos de BELLIDO GARCIA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLIDO GARCIA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos