BELLAVISTA SOLA JOAN
Informe ejecutivo de BELLAVISTA SOLA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELLAVISTA SOLA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THOS I CODINA SL | Apoderado Mancomunado | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE BELLAVISTA SOLA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLAVISTA SOLA JOAN
Empresa: PORT FORUM ADMINISTRACIO SL
Administrador Unico
- Bellavista Sola Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 321240, I/A 8 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-08
Empresa: PORT PREMIA ADMINISTRACIO SL
Administrador Unico
- Bellavista Sola Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38911 , F 42, S 8, H B 331703, I/A 9 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Empresa: PORT PREMIA ADMINISTRACIO SL
Administrador Unico
- Bellavista Sola Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38911 , F 41, S 8, H B 331703, I/A 7 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-08
Empresa: PORT FORUM ADMINISTRACIO SL
Administrador Unico
- Bellavista Sola Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38166 , F 158, S 8, H B 321240, I/A 5 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-08
Empresa: THOS I CODINA SL
Apoderado Mancomunado
- Bellavista Sola Francesc
- Bellavista Sola Joan
- Bellavista Sola Jordi
- Bellavista Sola Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24827 , F 177, S 8, H B 78017, I/A 15 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Información de BELLAVISTA SOLA JOAN
Mostramos los datos de BELLAVISTA SOLA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLAVISTA SOLA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos