BELIO MURO MARIA-NOELIA
Informe ejecutivo de BELIO MURO MARIA-NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELIO MURO MARIA-NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MY HOUSE ZARAGOZA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 06/06/2023 | |
MY HOUSE ZARAGOZA REAL ESTATE SL | Socio Unico | 06/06/2023 | |
BESIL GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE BELIO MURO MARIA-NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELIO MURO MARIA-NOELIA
Empresa: MY HOUSE ZARAGOZA REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Belio Muro Maria-noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 116, S 8, H Z 64134, I/A 2 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-50
Empresa: MY HOUSE ZARAGOZA REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Belio Muro Maria-noelia
- Palacio Arcega Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 116, S 8, H Z 64134, I/A 2 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-50
Empresa: MY HOUSE ZARAGOZA REAL ESTATE SL
Socio Único
- Belio Muro Maria-noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 116, S 8, H Z 64134, I/A 2 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-50
Empresa: MY HOUSE ZARAGOZA REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Belio Muro Maria-noelia
- Palacio Arcega Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 114, S 8, H Z 64134, I/A 1 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-50
Empresa: BESIL GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Belio Muro Maria-noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227 , F 148, S 8, H Z 61407, I/A 1 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-50
Empresa: PROGESTION INMOBILIARIA BELA SL
Administrador Solidario
- Belio Muro Maria-noelia
- Palacio Arcega Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 77, S 8, H HU 11095, I/A 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-22
Empresa: PROGESTION INMOBILIARIA BELA SL
Administrador Solidario
- Belio Muro Maria-noelia
- Palacio Arcega Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 76, S 8, H HU 11095, I/A 1 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-22
Información de BELIO MURO MARIA-NOELIA
Mostramos los datos de BELIO MURO MARIA-NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELIO MURO MARIA-NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos