BELENGUER RODRIGO MARIA JESUS
Informe ejecutivo de BELENGUER RODRIGO MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELENGUER RODRIGO MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALUD PEDIATRICA INTEGRAL SLP | Soc.Prof. | 14/07/2010 |
VINCULACIONES DE BELENGUER RODRIGO MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELENGUER RODRIGO MARIA JESUS
Empresa: SALUD PEDIATRICA INTEGRAL SLP
Administrador Mancomunado
- Alcayde Blat Teresa
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Guemes Heras Ignacio De Loyola
- Nieto Garcia Alicia
- Pico Sirvent Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196, L 5488, F 8, S 8, H V 105627, I/A 4 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-46
Empresa: MATER SALUD SLP
Liquidador Solidario
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Diaz Garcia Donato Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7500, L 4801, F 165, S 8, H V 90283, I/A 6 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-46
Empresa: MATER SALUD SLP
Administrador Solidario
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Diaz Garcia Donato Francisco Javier
Liquidador Solidario
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Diaz Garcia Donato Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7500, L 4801, F 165, S 8, H V 90283, I/A 6 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-46
Empresa: BELENGUER SA
Consejero
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Belenguer Rodrigo Vicente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062, L 378, F 177, S 8, H V 5434, I/A 37 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-46
Empresa: BELENGUER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Belenguer Rodrigo Francisco Javier
- Belenguer Rodrigo Jose Ignacio
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Belenguer Rodrigo Vicente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062, L 378, F 176, S 8, H V 5434, I/A 36 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-46
Empresa: BELENGUER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Belenguer Rodrigo Vicente
- Belenguer Semper Jose Expedito
- Belenguer Semper Maria Jose
Consejero
- Belenguer Arago Jose Maria
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Belenguer Rodrigo Vicente
- Belenguer Semper Jose Expedito
- Belenguer Semper Maria Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062, L 378, F 176, S 8, H V 5434, I/A 36 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-46
Empresa: SALUD PEDIATRICA INTEGRAL SLP
Administrador Mancomunado
- Alcayde Blat Teresa
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- De Loyola Guemes Heras Ignacio
- Nieto Garcia Alicia
- Pico Sirvent Leandro
Soc.Prof.
- Alcayde Blat Teresa
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- De Loyola Guemes Heras Ignacio
- Nieto Garcia Alicia
- Pico Sirvent Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196, L 5488, F 4, S 8, H V 105627, I/A 2 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-46
Empresa: SALUD PEDIATRICA INTEGRAL SLP
Consejero
- Alcayde Blat Teresa
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Guemes Heras Ignacio
- Nieto Garcia Alicia
- Pico Sirvent Leandro
Presidente
Secretario
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8196, L 5488, F 4, S 8, H V 105627, I/A 2 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-46
Empresa: BELENGUER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Belenguer Rodrigo Vicente
- Belenguer Semper Jose Expedito
- Belenguer Semper Maria Jose
Consejero
- Belenguer Arago Jose Maria
- Belenguer Rodrigo Maria Jesus
- Belenguer Rodrigo Vicente
- Belenguer Semper Jose Expedito
- Belenguer Semper Maria Jose
- Rodrigo Saiz Adela
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062, L 378, F 175, S 8, H V 5434, I/A 34 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-46
Información de BELENGUER RODRIGO MARIA JESUS
Mostramos los datos de BELENGUER RODRIGO MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELENGUER RODRIGO MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos