BELENES CASAS GERARD
Informe ejecutivo de BELENES CASAS GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BELENES CASAS GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLURITU SHOW TIME SL | Apoderado Solidario | 09/01/2023 | |
UHU GANG SL | Apoderado Solidario | 10/08/2020 | |
WILSON PAL SL | Apoderado Solidario | 16/01/2020 | |
LLURITU GRUP BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 08/01/2020 |
VINCULACIONES DE BELENES CASAS GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELENES CASAS GERARD
Empresa: LLURITU SHOW TIME SL
Apoderado Solidario
- Belenes Casas Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48584 , F 198, S 8, H B 589005, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Empresa: UHU GANG SL
Apoderado Solidario
- Belenes Casas Gerard
- Nadal Piella Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47393 , F 151, S 8, H B 550460, I/A 2 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-08
Empresa: WILSON PAL SL
Apoderado Solidario
- Belenes Casas Gerard
- Roca Jover Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47159 , F 157, S 8, H B 543113, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: LLURITU GRUP BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Belenes Casas Gerard
- Roca Jover Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47147 , F 210, S 8, H B 542718, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Información de BELENES CASAS GERARD
Mostramos los datos de BELENES CASAS GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELENES CASAS GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos