BELENCOSO CABAÑERO ANGEL
Informe ejecutivo de BELENCOSO CABAÑERO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELENCOSO CABAÑERO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUEROCID 1315 SL | Administrador Solidario | 18/05/2022 |
VINCULACIONES DE BELENCOSO CABAÑERO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELENCOSO CABAÑERO ANGEL
Empresa: FUEROCID 1315 SL
Administrador Solidario
- Belencoso Cabañero Angel
- Garcia Perez Jose
- Valiente Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7293, L 4595, F 147, S 8, H V 85856, I/A 7 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-46
Empresa: FUEROCID 1315 SL
Administrador Solidario
- Belencoso Cabañero Angel
- Valiente Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7293, L 4595, F 147, S 8, H V 85856, I/A 7 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-46
Administrador Solidario
- Belencoso Cabañero Angel
- Valiente Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4796, L 2105, F 144, S 8, H V 32555, I/A 13 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-46
Administrador Solidario
- Belencoso Cabañero Angel
- Valiente Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4796, L 2105, F 142, S 8, H V 32555, I/A 12 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-46
Empresa: FUEROCID 1315 SL
Administrador Solidario
- Belencoso Cabañero Angel
- Valiente Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7293, L 4595, F 147, S 8, H V 85856, I/A 6 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-46
Empresa: FUEROCID 1315 SL
Apoderado Mancomunado
- Belencoso Cabañero Angel
- Valiente Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7293, L 4595, F 146, S 8, H V 85856, I/A 5 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-46
Administrador Solidario
- Belencoso Cabañero Angel
- Valiente Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4796, L 2105, F 142, S 8, H V 32555, I/A 11 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-46
Consejero
- Belencoso Cabañero Angel
- Soldevila Muñoz Ricardo
- Va Collado Enrique
Presidente
Secretario
- Belencoso Cabañero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821, L 3127, F 136, S 8, H V 31500, I/A 14 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-46
Información de BELENCOSO CABAÑERO ANGEL
Mostramos los datos de BELENCOSO CABAÑERO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELENCOSO CABAÑERO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos