BELEN ORIA ALMUDI
Informe ejecutivo de BELEN ORIA ALMUDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELEN ORIA ALMUDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN SL | Consejero | 27/02/2012 | 13/02/2017 |
ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2016 | 13/02/2017 |
ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2012 | 28/11/2016 |
ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2010 | 27/02/2012 |
ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN SL | Apoderado Solidario | 04/06/2010 | 27/02/2012 |
FORT DODGE IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 23/03/2011 | |
FORT DODGE IBERICA SL | Liquidador Solidario | 23/03/2011 | 23/03/2011 |
ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 30/03/2009 | 04/06/2010 |
ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/03/2009 | |
FORT DODGE IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 13/03/2009 | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE BELEN ORIA ALMUDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELEN ORIA ALMUDI
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belen Oria Almudi
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 30, S 8, H GI 10878, I/A 114 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-17
Consejero
- Belen Oria Almudi
- Piet Swartele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 30, S 8, H GI 10878, I/A 113 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-17
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belen Oria Almudi
- Jordi Fabregas Garriga
- Matthew Edward Everhart
- Ricard Costa Subira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 28, S 8, H GI 10878, I/A 111 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-17
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belen Oria Almudi
- Josefina Puig Codinach
- Piet Swartele
- Ricard Costa Subira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 28, S 8, H GI 10878, I/A 111 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-17
Empresa: PFIZER OLOT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 34, S 8, H GI 10878, I/A 95 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-17
Empresa: PFIZER OLOT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 34, S 8, H GI 10878, I/A 95 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-17
Empresa: FORT DODGE IBERICA SL
Liquidador Solidario
- Belen Oria Almudi
- Javier Carrascal Satrustegui
- Josefina Puig Codinach
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 180, S 8, H GI 22468, I/A 11 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-17
Empresa: FORT DODGE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 180, S 8, H GI 22468, I/A 11 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-17
Empresa: FORT DODGE VETERINARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 223, S 8, H GI 10878, I/A 92 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-17
Empresa: FORT DODGE VETERINARIA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 223, S 8, H GI 10878, I/A 92 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-17
VER MAS ACTOS
Información de BELEN ORIA ALMUDI
Mostramos los datos de BELEN ORIA ALMUDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELEN ORIA ALMUDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos