BELAUSTEGUI OAR IKER
Informe ejecutivo de BELAUSTEGUI OAR IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BELAUSTEGUI OAR IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEA BELOAR SL | Administrador Unico | 16/02/2011 | |
LEARRI SA | Apoderado Mancomunado | 05/11/2009 |
VINCULACIONES DE BELAUSTEGUI OAR IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELAUSTEGUI OAR IKER
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Belaustegui Oar Iker
- Hernandez Simon Fernando
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 145, S 8, H C 47803, I/A 521 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-15
Empresa: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
Apoderado Solidario
- Belaustegui Oar Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 115, S 8, H C 47803, I/A 499 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-15
Empresa: LEARRI SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5248 , F 184, S 8, H BI 36632, I/A 8 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-48
Empresa: OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA SA
Apoderado Mancomunado
- Asin Bustamante Juan Carlos
- Belaustegui Oar Iker
- Erkiaga Iturraran Miren Agate
- Ruiz De Loizaga Isasi Jose Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 44, S 8, H BI 4353,A , I/ 41 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-48
Empresa: OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Asin Bustamante Juan Carlos
- Belaustegui Oar Iker
- Ruiz De Loizaga Isasi Jose Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 42, S 8, H BI 4353,A , I/ 40 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-48
Empresa: LEARRI SA
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4288 , F 58, S 8, H BI 36632, I/A 6 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-48
Empresa: LEARRI SA
Consejero
Presidente
- Belaustegui Oar Iker
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4288 , F 58, S 8, H BI 36632, I/A 6 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-48
Empresa: LEA BELOAR SL
Administrador Unico
- Belaustegui Oar Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 130, S 8, H BI 57996, I/A 1 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-48
Empresa: LEARRI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Belaustegui Oar Iker
- Kortabitarte Exposito Sabin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4288 , F 57, S 8, H BI 36632, I/A 5 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-48
Liquidador Mancomunado
- Belaustegui Oar Iker
- Malaxechevarria Asensio Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4333 , F 178, S 9, H BI 48309, I/A 2 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-48
VER MAS ACTOS
Información de BELAUSTEGUI OAR IKER
Mostramos los datos de BELAUSTEGUI OAR IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELAUSTEGUI OAR IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos