BEL HOMEDES GUILLEM
Informe ejecutivo de BEL HOMEDES GUILLEM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BEL HOMEDES GUILLEM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KNB 2019 GESTION SL | Apoderado | 09/09/2024 | |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 31/01/2024 | |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/01/2024 | |
INDRA BPO SL | Apoderado | 16/08/2023 | |
VILA-TAX SL | Administrador Unico | 12/04/2023 | |
CENTRO HIPOTECARIO DE GESTION SL | Apoderado Solidario | 18/01/2022 |
VINCULACIONES DE BEL HOMEDES GUILLEM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEL HOMEDES GUILLEM
Empresa: KNB 2019 GESTION SL
Apoderado
- Aguilera Moncada Jose Antonio
- Ahuir Vives Vicenta
- Alba Biel Ignacio- Vicente
- Alba Biel Pablo
- Aloma Mihi Mireia
- Arcas Longas Alejandro Pedro
- Arnau Verges Ernest
- Bel Homedes Guillem
- Bellver Garcia Ricardo
- Biel Castan Lourdes
- Casas Sinisterra Rosa Maria
- Castillo Rivas Jonathan
- Castro Ahuir Elia
- Cerrato Suarez Ariadna
- Chicharro Rodriguez Manuel Jesus
- Chueca Gregorio Sonia
- Cofine Perez David
- Correia Vieira Valdeci
- Crespo Bas Mari Cruz
- Cuesta Alonso Saul
- Cunill Gonzalez Montserrat
- De La Rubia Rodriguez Ana Rafaela
- De Lamo Herrera Yolanda
- De Morais Junior Jose Ferreira
- De Vitti Antonio
- Diez Casado Noelia
- Dopazo Cruz Alejandro
- Dopazo Garcia Javier
- Espuny Olmedo Antonio Javier
- Espuny Simo Javier
- Frutos Gama Juan Diego
- Galletero Company Domingo
- Garcia Alavedra Francesc
- Garcia Frau David
- Garcia Muñoz Gonzalez Del Campo Eva Maria
- Garcia Nieto Natalia
- Gimenez Herrero Isabel Maria
- Gimenez Molina Amparo
- Gonzalez Hernandez Pau
- Gordo Sirvent Veronica
- Gulzar Kousar Zarmeen
- Gutierrez Mundaca Janet Carol
- Hernandez Hevia Daniel
- Hernandez Nebra Anastasio
- Joares Tarin Joan Carles
- Jordan Lopez Juan Carlos
- Legidos Ibañez Rafael
- Llorente Diaz Maria Antonia
- Lopez Martinez Federico
- Martin Lopez Vicente
- Martinez Cano Maria Jose
- Martinez Jimenez Antonio Jose
- Miren Yosune Laso Lorenzo
- Molina Espinosa Antonia Isabel
- Montori Lasierra Maria Carmen
- Moratalla Salido Alejandro
- Moreno Mellado Jesus
- Moreno Mora Ernesto
- Muñiz Hernandez Raquel
- Navarro Garcia Maria Del Carmen
- Ortiz Garcia De Las Bayonas Maria Del Carmen
- Pajares Martinez Jose
- Palacio Oto Eva
- Palomares Martinez Ana
- Pelaez Bravo Vicente
- Pocurull Massague Joan
- Pradas Garcia Sara
- Ramon Vaquero Esther
- Ranz Segura Jorge
- Riera Campello Victor
- Riera Molist Ricardo
- Rivas Sanchez Encarnacion
- Rodriguez Campos Maria
- Rodriguez Rey Moraleda Jose Antonio
- Rom Porro Celestino
- Rom Porro Maria Del Mar
- Ruiz Martin-mora Juan Carlos
- Salcedo Cerrato Maria Jesus
- Salvado Bertomeu Eva
- Sanchez Sabugal Jose Luis
- Sanchez Toledo Ana Dolores
- Sancho Balada Maria Magdalena
- Sandoval Moran Jesus Angel
- Sanes Conesa Alberto
- Santos Guillen Marta
- Tapiador Alcolao Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 692104, I/A 5 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Bel Homedes Guillem
- Cañadilla Del Alamo Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48893 , F 129, S 8, H B 418414, I/A 697 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Bel Homedes Guillem
- Cañadilla Del Alamo Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48893 , F 129, S 8, H B 418414, I/A 696 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bel Homedes Guillem
- Cañadilla Del Alamo Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48893 , F 129, S 8, H B 418414, I/A 695 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Bel Homedes Guillem
- Cañadilla Del Alamo Cesar
- Enrique Gandara Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48893 , F 128, S 8, H B 418414, I/A 694 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Bel Homedes Guillem
- Cañadilla Del Alamo Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48893 , F 127, S 8, H B 418414, I/A 693 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Bel Homedes Guillem
- Cañadilla Del Alamo Cesar
- Pariente Valero Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48893 , F 125, S 8, H B 418414, I/A 690 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: INDRA BPO SL
Apoderado
- Adiego Rivas Daniel
- Aloma Mihi Mireia
- Arcas Longas Alejandro Pedro
- Arnau Verges Ernest
- Artigas Garcia Jose Maria
- Bautista Cespedes Yolanda
- Beisty Berdun Isabel
- Bel Homedes Guillem
- Bel Tolaguera Agata
- Blasco Ramon Vanesa
- Botifol Comas Jaume
- Cabane Ramos David
- Carretero Palomares Mª Angeles
- Casado Palomo Laura
- Codina Plaza Ignasi
- Codina Plaza Mariona
- Cofine Perez David
- Coll Garcia Ramses
- Corderon Millan Valentin
- Cunill Gonzalez Montse
- De La Barrera Diaz Jorge
- De Rubinat Parellada Blanca
- Domingo Puerta Alfredo
- Ferran Balta Rosa
- Franquet Estefania Judit
- Gallego Andreu Gerard
- Garcia Ballesteros Olga
- Garcia Batalla Jesus
- Garcia Lopez Trinidad
- Garcia Luna Raul
- Gasol Rebull Divina
- Gomez Capel Nelida
- Gonzalez Bascon Ana Belen
- Grima San Millan Raul
- Hernandez Masip Pau
- Hinarejos Milena Tamara
- Huamanchumo Miranda Edgar David
- Jimenez Lopez Marina
- Jordana Farre Merce
- Larragan Muñoz Leonor
- Leal Molina Jose Liborio
- Leal Molina Mary Betsabe
- Lopez Betrian Carlos
- Lora Cercos Eduardo
- Majo Espinosa Monica
- Marti Traver Juan Vicente
- Martinez Canovas Azahara
- Miguel Lopez Jose
- Millan Carrascal Rafael
- Montani Fausto
- Montori Lasierra Maria Carmen
- Morell Baena Maria Del Mar
- Morillo Lobo Jose Luis
- Mosqueira Ricalde Alex Guido
- Palomares Martinez Ana
- Pelaez Bravo Vicente
- Perea Martinez Asuncion
- Perez Ena Javier
- Perez Garcia Marcos
- Perez Nuñez Angel Elias
- Picot Pelegrin Jessica
- Polak Vogel Ana
- Quelart Navarro Ricard
- Ramirez Martin Laura
- Ramos Galan Sandra
- Rebollo Linares Maria
- Rom Porro Celestino
- Rom Porro Maria Del Mar
- Salinas Rodriguez Angel
- Salvado Bertomeu Eva
- Santiagoviela Viela Santiago Pascual
- Sanz Palau Esther
- Sebastian Broto Laura
- Sereno Cancho Bonifacio
- Sereno Villar Miguel
- Serrano Barbany Ana
- Sierra Consul Angel
- Sierra Consul Jose
- Suarez Reyes David
- Toledo Pallares Aranzazu
- Torvisco Muñoz Vanessa
- Traveset Bosch Jose Ventura
- Valderrama Suarez Claudia Xiomara
- Veloz Lino Ginger Iviana
- Vidosa Acin Patricia
- Zambrano Rivera Brenda Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 138, S 8, H M 361075, I/A 411 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Empresa: CYP ASSESSORS MONTBLANC SL
Administrador Unico
- Bel Homedes Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3149 , F 70, S 8, H T 54522, I/A 3 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-43
Empresa: VILA-TAX SL
Administrador Unico
- Bel Homedes Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48732 , F 48, S 8, H B 594211, I/A 1 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-08
VER MAS ACTOS
Información de BEL HOMEDES GUILLEM
Mostramos los datos de BEL HOMEDES GUILLEM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEL HOMEDES GUILLEM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos