BEL GASPARIN CRISTINA
Informe ejecutivo de BEL GASPARIN CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BEL GASPARIN CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCILLAS Y ARENAS REFRACTARIAS PANDOLS SA | Consejero | 04/05/2022 | |
BEL GASPARIN SL | Apoderado | 08/05/2009 |
VINCULACIONES DE BEL GASPARIN CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEL GASPARIN CRISTINA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3039 , F 194, S 8, H T 2776, I/A 41 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3039 , F 194, S 8, H T 2776, I/A 41 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 122, S 8, H T 2776, I/A 35 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 122, S 8, H T 2776, I/A 35 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
Consejero
- Amades Sabate Antonia
- Bel Aubalat Manuel
- Bel Gasparin Cristina
- Bel Gasparin German
- Bel Queralt Manuel
- Bel Queralt Miguel
- Boira Ferrer Rafel
- Borras Boira Concepcion
- Borras Fucho Maria
- Borrull Celma Francisca
- Clua Todo Pedro
- Fucho Borrull Francisca
- MACBOR 21 SL
- Piñana Bertomeu Maria
- Segui Queralt Mercedes
- Torne Agramunt Laura
- Torne Agramunt Maria-pilar
- Torne Agramunt Victor Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 127, S 8, H T 2776, I/A 27 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-43
Consejero Delegado
Consejero
- Agropecuaria Comercial Boira Borras Sociedad Limit
- Amades Sabate Antonia
- Bel Aubalat Manuel
- Bel Gasparin Cristina
- Bel Gasparin German
- Bel Queralt Manuel
- Bel Queralt Miguel
- Boira Borras Judith
- Boira Ferrer Rafael
- Borras Guari Lorenzo
- Borrull Celma Francisca
- Clua Todo Pedro
- Fucho Borrull Francisca
- MACBOR 21 SL
- Segui Queralt Mercedes
- Torne Agramunt Laura
- Torne Agramunt Maria-pilar
- Torne Agramunt Victor Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 127, S 8, H T 2776, I/A 27 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-43
Empresa: BEL GASPARIN SL
Apoderado
- Bel Gasparin Cristina
- Bel Gasparin German
- Gasparin Gombau Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 178, S 8, H T 40078, I/A 2 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-43
Información de BEL GASPARIN CRISTINA
Mostramos los datos de BEL GASPARIN CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEL GASPARIN CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos