BEKKERS CHRISTIAN GUSTAVE GERRIT ALAIN
Informe ejecutivo de BEKKERS CHRISTIAN GUSTAVE GERRIT ALAIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BEKKERS CHRISTIAN GUSTAVE GERRIT ALAIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEABROOK HANDLING & WAREHOUSING SL | Socio Unico | 22/10/2015 | |
SEABROOK HANDLING & WAREHOUSING SL | Administrador Unico | 22/10/2015 | |
SPSS WORLDCARGO SL | Administrador Unico | 21/09/2015 | |
WORLDWIDE FORWARDING & HANDLING SL | Socio Unico | 11/12/2014 | |
WORLDWIDE FORWARDING & HANDLING SL | Administrador Unico | 11/12/2014 | |
SEABROOK FORWARDING & HANDLING SL | Socio Unico | 11/11/2013 | |
SEABROOK FORWARDING & HANDLING SL | Administrador Unico | 11/11/2013 |
VINCULACIONES DE BEKKERS CHRISTIAN GUSTAVE GERRIT ALAIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEKKERS CHRISTIAN GUSTAVE GERRIT ALAIN
Empresa: SEABROOK HANDLING & WAREHOUSING SL
Administrador Unico
- Bekkers Christian Gustave Gerrit Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444, L 4351, F 97, S 8, H MA130469, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-29
Empresa: SEABROOK HANDLING & WAREHOUSING SL
Socio Único
- Bekkers Christian Gustave Gerrit Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444, L 4351, F 97, S 8, H MA130469, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-29
Empresa: GABINITIS IMMO SL
Administrador Unico
- Bekkers Christian Gustave Gerrit Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5437, L 4344, F 125, S 8, H MA130082, I/A 1 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-29
Empresa: WORLDWIDE FORWARDING & HANDLING SL
Administrador Unico
- Bekkers Christian Gustave Gerrit Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5257, L 4164, F 30, S 8, H MA122437, I/A 2 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-29
Empresa: WORLDWIDE FORWARDING & HANDLING SL
Administrador Solidario
- Bekkers Christian Gustave Gerrit Alain
- Bekkers Cosette Mirela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5257, L 4164, F 30, S 8, H MA122437, I/A 2 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-29
Empresa: WORLDWIDE FORWARDING & HANDLING SL
Socio Único
- Bekkers Christian Gustave Gerrit Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5257, L 4164, F 30, S 8, H MA122437, I/A 2 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-29
Empresa: WORLDWIDE FORWARDING & HANDLING SL
Administrador Solidario
- Bekkers Christian Gustave Gerrit Alain
- Bekkers Cosette Mirela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5257, L 4164, F 29, S 8, H MA122437, I/A 1 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-29
Empresa: SEABROOK FORWARDING & HANDLING SL
Administrador Unico
- Bekkers Christian Gustave Gerrit Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5203, L 4110, F 218, S 8, H MA120532, I/A 1 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-29
Empresa: SEABROOK FORWARDING & HANDLING SL
Socio Único
- Bekkers Christian Gustave Gerrit Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5203, L 4110, F 218, S 8, H MA120532, I/A 1 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-29
Información de BEKKERS CHRISTIAN GUSTAVE GERRIT ALAIN
Mostramos los datos de BEKKERS CHRISTIAN GUSTAVE GERRIT ALAIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEKKERS CHRISTIAN GUSTAVE GERRIT ALAIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos