BEJARANO MARZO FERNANDO
Informe ejecutivo de BEJARANO MARZO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BEJARANO MARZO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA MALAGUETA SL | Apoderado | 26/03/2019 | |
INMOBILIARIA MALAGUETA SL | Secretario | 20/05/2015 | |
INMOBILIARIA MALAGUETA SL | Consejero | 20/05/2015 | |
EL CORTIJAZO SL | Administrador Unico | 24/11/2014 | |
MARBE SA | Administrador Unico | 21/11/2011 | 11/02/2014 |
DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA SL | Administrador Unico | 04/10/2013 | |
PINOS DE ALHAURIN SA | Administrador Unico | 09/11/2011 | 04/10/2013 |
VINCULACIONES DE BEJARANO MARZO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEJARANO MARZO FERNANDO
Empresa: INMOBILIARIA MALAGUETA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bejarano Marzo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5402, L 4309, F 44, S 8, H MA128408, I/A 3 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
Empresa: INMOBILIARIA MALAGUETA SA
Consejero
- Bejarano Marzo Fernando
- Frank Rosenaur Louis
- Gomez Ralph P
- Marcos Bartual Aurelio
- Marcos Garcia Aurelio
Presidente
Secretario
- Bejarano Marzo Fernando
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5402, L 4309, F 42, S 8, H MA128408, I/A 1 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-29
Empresa: EL CORTIJAZO SL
Administrador Unico
- Bejarano Marzo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985, L 1898, F 192, S 8, H MA 54402, I/A 2 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-29
Empresa: MARBE SA
Administrador Unico
- Bejarano Marzo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429, L 1342, F 49, S 8, H MA 39062, I/A 8 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-29
Empresa: PINOS DE ALHAURIN SA
Administrador Unico
- Bejarano Marzo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976, L 889, F 66, S 8, H MA 28170, I/A 3 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-29
Empresa: DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA SL
Administrador Unico
- Bejarano Marzo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377, L 1290, F 126, S 8, H MA 37640, I/A 4 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-29
Empresa: MARBE SA
Administrador Unico
- Bejarano Marzo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429, L 1342, F 49, S 8, H MA 39062, I/A 7 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-29
Empresa: PINOS DE ALHAURIN SA
Administrador Unico
- Bejarano Marzo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1976, L 889, F 66, S 8, H MA 28170, I/A 2 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-29
Información de BEJARANO MARZO FERNANDO
Mostramos los datos de BEJARANO MARZO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEJARANO MARZO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos