BEJARANO GINEL JUAN JOSE
Informe ejecutivo de BEJARANO GINEL JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BEJARANO GINEL JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALADORA QUINTANA SA | Consejero | 16/04/2013 | 18/08/2021 |
COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA | Consejero | 10/08/2012 | 12/03/2021 |
VINCULACIONES DE BEJARANO GINEL JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEJARANO GINEL JUAN JOSE
Empresa: INSTALADORA QUINTANA SA
Consejero
- Bejarano Ginel Juan Jose
- Dominguez Lopez Jose Alberto
- Gomez Lorenzo Julian Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3632 , F 10, S 8, H TF 26807, I/A 22 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-38
Empresa: COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA
Consejero
- Bejarano Ginel Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 78, S 8, H TF 4928, I/A 48 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
Empresa: INSTALADORA QUINTANA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 72, S 8, H TF 26807, I/A 18 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-38
Empresa: COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 75, S 8, H TF 4928, I/A 41 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-38
Empresa: INSTALADORA QUINTANA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 71, S 8, H TF 26807, I/A 14 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
Empresa: COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 74, S 8, H TF 4928, I/A 38 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38
Información de BEJARANO GINEL JUAN JOSE
Mostramos los datos de BEJARANO GINEL JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEJARANO GINEL JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos