BEJAR ESCALANTE JOSE DIEGO
Informe ejecutivo de BEJAR ESCALANTE JOSE DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BEJAR ESCALANTE JOSE DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEJAR ESCALANTE SL | Administrador Unico | 18/01/2024 | |
BEJARES GESTIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 15/01/2024 | |
ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION A.V. SA | Apoderado Solidario | 09/11/2021 | |
SHIELDIGITAL SL | Socio Unico | 16/01/2019 | |
SHIELDIGITAL SL | Administrador Unico | 16/01/2019 | |
BEJARES CONSULTORES CORREDURIA DE SEGUROS SL | Socio Unico | 30/07/2018 | |
BEJARES CONSULTORES CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 30/07/2018 |
VINCULACIONES DE BEJAR ESCALANTE JOSE DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEJAR ESCALANTE JOSE DIEGO
Empresa: BEJAR ESCALANTE SL
Administrador Unico
- Bejar Escalante Jose Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 121, S 8, H H 8759, I/A 6 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-21
Empresa: BEJARES GESTIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Unico
- Bejar Escalante Jose Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 759 , F 224, S 8, H H 13670, I/A 6 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-21
Apoderado Solidario
- Abello Fernandez Miguel
- ABONA CANARIAS SL
- Acedo Martin Sheila
- AGENCIA D'ASSEGURANCES GESTINGRAL SL
- AGENCIA VICO SEGUROS BCN SL
- Alegre Anton Pedro
- Alemany Ardid Jose Vicente
- Alonso Serodio Ivan
- Alvarez Aguirre Estrella
- ALVAREZ FUELLO CORREDURIA DE SEGUROS SL
- Amador Verdugo Carpintero
- Amaro Tobajas Jose
- Aniorte Rives Estefania
- Arcones Delgado-corredor Susana
- Argudo Garcia Santiago
- ARROYOASTUR CORREDURIA DE SEGUROS SL
- ASB MEDIADORES DE SEGUROS SL
- Assessoria Ribas-alvarez Corredoria D'assegurances
- Barcia Teijeiro Antonio
- Barjola Gallardo Alejandro
- BAS GUEDEA CORREDURIA DE SEGUROS SL
- Batalla Vivas Francisco
- Bejar Escalante Jose Diego
- Bernal Ruiz Maria
- Blanco Fernandez Jacinto
- BORRERO ASESORES SL
- Bravo Navarro Francisco Jose
- Caballero Cardenas Miguel
- Camas Romero Celia
- Camporro Rodriguez Ricardo
- Caniego Monreal Carlos
- Carrera Ruiz Hortensia
- Castaño Roca Carles
- Cortes Millan Marcos
- DESPREOCUPATE MULTISERVICIOS SL
- Diaz Lopez Gema
- Diaz Martinez Antonio Jose
- ELOY HERNANTES SL
- Enciso Vidaña Antonio Francisco
- Ezponda Irizar Jose Agustin
- Fernandez Cruz Angel Antonio
- Fernandez Espinosa Bibiana
- Fernandez Quiñones Maria Jesus
- Fraile Santamaria Maria Elena
- Freire Pallares Enrique
- Galbis Gisbert Jose
- Galvez Marin Francisco
- GARANTIR I ASSESSORAMENT SLU
- Garcia De La Calle Ricardo
- Garcia Grimaldos Maria Empar
- Garcia Javier Pedro
- Gil Termens Jaime
- GLOBALBROK CORREDURIA DE SEGUROS SL
- Gonzalez Gonzalez David
- Gonzalez Granados Juan Manuel
- Gonzalez Miras Roque
- Gonzalez Morales Felipe
- Gonzalez Rodriguez Jose Antonio
- GRUAS PERIE SL
- Guadix Carrillo Raquel
- Gui Parets David
- Hernandez Cascales Rosa Maria
- Hervas Ortiz Jose Ignacio
- Icart Mensa Jose Maria
- ISIDRE COMELLAS CORREDORIA D'ASSEGURANCES SLU
- JM RAPUN CORREDURIA DE SEGUROS SL
- JOSE CARLOS TOMAS CORREDURIA DE SEGUROS SL
- JOSE IGNACIO CONTRERAS SL
- Juarez Quilez Jose
- JURISA CORREDORIA D'ASSEGURANCES 2000 SL
- LAZARE & SAQUES SEGUROS SL
- Lopez Diaz Javier
- Lopez Ruiz Francisco Joaquin
- Lopez Sanchez Joaquin
- Loureda Prado Victor
- Louzan Mariño Jose Angel
- Marques Baro Juan
- Marquez Sanchez Jose-carlos
- MARQUEZ Y OTERO SL
- Martin Fernandez Manuel
- Martinez Ayerza Jose
- MEDIACION Y GESTION DEL BIENESTAR SL
- MEDIACIONES CLARA LOZANO LOPEZ SL
- MEDIASSURE 37 CORREDURIA DE SEGUROS SL
- Moll Carretero Jaume
- Montoya Garcia Francisco Manuel
- Mora Castell Rosa Maria
- Mora Girona Jose Manuel
- Moya Vazquez Sergio
- Musante Fabrizio
- Olives Teixidor Miguel Angel
- Oller Lizarte Juan Pedro
- PACHECO Y ROCAMORA SLU
- Panes Rodriguez Rocio
- Paredes Fernandez Jacinto
- Perez Sanchez Mercedes Maria
- Polo Correa Maria Angela
- Pulido Sanchez Maria Anastasia
- R. ROMERO ASESORIA Y MEDIACION SLU
- ROCA Y MONFERRER SL
- Rodriguez Vega Beatriz
- ROMADO SL
- Romero Sanchez Antonio
- SAGAL-AMIAMA SL
- SEDETOC SL
- Segura Verge Alejandro
- Soler Fenollar Eva
- Sota Martinez Antonio
- Suarez Varela Gimenez Pedro
- Toledo Lopez Jose Luis
- Tudela Puente Gines Jesus
- TUR Y SERRA CONSULTORIA SL
- Vallejo Mora Paloma
- Vergara Perez Josep
- Vicente Rojas Pablo Antonio
- Yeste Gonzalez Antonio
- Yoldi Rios David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42085 , F 20, S 8, H M 743505, I/A 10 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: SHIELDIGITAL SL
Administrador Unico
- Bejar Escalante Jose Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 49, S 8, H H 24947, I/A 1 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-21
Empresa: SHIELDIGITAL SL
Socio Único
- Bejar Escalante Jose Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 49, S 8, H H 24947, I/A 1 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-21
Administrador Unico
- Bejar Escalante Jose Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 219, S 8, H H 19246, I/A 3 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-21
Administrador Solidario
- Bejar Barroso Jose Diego
- Bejar Escalante Jose Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 219, S 8, H H 19246, I/A 3 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-21
Socio Único
- Bejar Escalante Jose Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 219, S 8, H H 19246, I/A 3 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-21
Apoderado Solidario
- Azcarraga Pascual Ignacio
- Bejar Escalante Jose Diego
- Cucalon Gimeno Maria Pilar
- Escuriet Ortiz Jaime
- Gonzalez Rodriguez Jose Antonio
- Granados Gallego Maria Agustina
- Guillen Perez Matias Angel
- Iglesias Canal Jose Benito
- Joven Joven Jonatan
- Lopez Dominguez Rosalia
- Marcos Rodriguez Rafael
- Minguell Romero Montserrat
- Talavera Alfaro Teresa Henar
- Vargas Nande Ana Maria
- Zabarte Larrañaga Maite
Apoderado
- Alarcon Usanos Luis Jacinto
- Crespo Arias Eufemia
- Delgado Garcia Manuela
- Gonzalez Perez Juan Jesus
- Martinez Castro Mireia
- Martinez Da Silva Susana
- Martorell Sanchez Guillermo
- Moral Labayen Jose Miguel
- Poveda Velasco Jesus Maria
- Rodriguez Muñoyerro Maria Belen
- Sanagustin Gimenez Jorge Luis
- Sanchez Martin Mercedes
- Vargas Solano Inmaculada Josefa
- Vidal Bensusan Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 87, S 8, H M 52461, I/A 438 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-28
Administrador Solidario
- Bejar Barroso Jose Diego
- Bejar Escalante Jose Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 219, S 8, H H 19246,H , I/ 2 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-21
Información de BEJAR ESCALANTE JOSE DIEGO
Mostramos los datos de BEJAR ESCALANTE JOSE DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEJAR ESCALANTE JOSE DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos