BEGUM MOHAMMAD ATIF SHARIF
Informe ejecutivo de BEGUM MOHAMMAD ATIF SHARIF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BEGUM MOHAMMAD ATIF SHARIF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROTHER RAIKA 786 SL | Socio Unico | 15/10/2021 |
VINCULACIONES DE BEGUM MOHAMMAD ATIF SHARIF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEGUM MOHAMMAD ATIF SHARIF
Empresa: BROTHER RAIKA 786 SL
Administrador Unico
- Begum Mohammad Atif Sharif
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1852, L 1412, F 83, S 8, H CS 44655, I/A 2 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-12
Empresa: BROTHER RAIKA 786 SL
Administrador Unico
- Begum Mohammad Atif Sharif
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1852, L 1412, F 83, S 8, H CS 44655, I/A 1 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-12
Empresa: BROTHER RAIKA 786 SL
Socio Único
- Begum Mohammad Atif Sharif
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1852, L 1412, F 83, S 8, H CS 44655, I/A 1 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-12
Empresa: DEFINITIVE 786 SL
Administrador Unico
- Begum Mohammad Atif Sharif
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712, L 1273, F 213, S 8, H CS 39210, I/A 2 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-12
Empresa: DEFINITIVE 786 SL
Administrador Unico
- Begum Mohammad Atif Sharif
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712, L 1273, F 213, S 8, H CS 39210, I/A 1 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-12
Empresa: DEFINITIVE 786 SL
Socio Único
- Begum Mohammad Atif Sharif
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712, L 1273, F 213, S 8, H CS 39210, I/A 1 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-12
Información de BEGUM MOHAMMAD ATIF SHARIF
Mostramos los datos de BEGUM MOHAMMAD ATIF SHARIF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEGUM MOHAMMAD ATIF SHARIF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos