BEDOS BUENO JOAN
Informe ejecutivo de BEDOS BUENO JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BEDOS BUENO JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXECUTIVE VIP LIMO SL | Administrador Mancomunado | 27/09/2023 | |
PALAU DE CAN SUNYER SL | Consejero | 12/01/2023 | |
FIBEOL CONSULTING SL | Administrador Unico | 30/03/2015 | |
HIPOGESTIO GLOBAL SL | Administrador Unico | 23/01/2015 |
VINCULACIONES DE BEDOS BUENO JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEDOS BUENO JOAN
Empresa: EXECUTIVE VIP LIMO SL
Administrador Mancomunado
- Bedos Bueno Joan
- Dominguez Fernandez Ruben
- Olvera Cardila David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3395 , F 29, S 8, H T 60922, I/A 1 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-43
Empresa: PALAU DE CAN SUNYER SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40806 , F 69, S 8, H B 299935, I/A 17 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Administrador Unico
- Bedos Bueno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44747 , F 207, S 8, H B 465233, I/A 1 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-08
Empresa: HIPOGESTIO GLOBAL SL
Administrador Unico
- Bedos Bueno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44640 , F 159, S 8, H B 462076, I/A 1 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Empresa: CAN SUNYER INVERSIONS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Bedos Bueno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36430 , F 67, S 8, H B 279240, I/A 14 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
Empresa: PALAU DE CAN SUNYER SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Bedos Bueno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40806 , F 67, S 8, H B 299935, I/A 12 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-08
Empresa: PALAU DE CAN SUNYER SL
Secretario
- Bedos Bueno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40806 , F 67, S 8, H B 299935, I/A 11 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
Empresa: PALAU DE CAN SUNYER SL
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicesecret.
- Bedos Bueno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40806 , F 67, S 8, H B 299935, I/A 11 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
Empresa: CAN SUNYER INVERSIONS SA
Secretario
- Bedos Bueno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36430 , F 67, S 8, H B 279240, I/A 13 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
Empresa: CAN SUNYER INVERSIONS SA
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicesecret.
- Bedos Bueno Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36430 , F 67, S 8, H B 279240, I/A 13 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
VER MAS ACTOS
Información de BEDOS BUENO JOAN
Mostramos los datos de BEDOS BUENO JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEDOS BUENO JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos