BEDMAR VALLECILLO SOLEDAD
Informe ejecutivo de BEDMAR VALLECILLO SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BEDMAR VALLECILLO SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA ISOFEL | Apoderado | 22/08/2017 | |
SA ISOFEL | Apoderado | 10/04/2012 | 22/01/2013 |
SA ISOFEL | Apoderado | 18/01/2013 | 22/01/2013 |
VINCULACIONES DE BEDMAR VALLECILLO SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEDMAR VALLECILLO SOLEDAD
Empresa: SA ISOFEL
Apoderado
- Bedmar Vallecillo Soledad
- Serra Perucho Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41538 , F 67, S 8, H B 84609, I/A 73 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
Empresa: SA ISOFEL
Apoderado
- Bedmar Vallecillo Soledad
- Serra Perucho Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41538 , F 66, S 8, H B 84609, I/A 67 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
Empresa: SA ISOFEL
Apoderado
- Bedmar Vallecillo Soledad
- Christine Bastart
- Serra Perucho Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41538 , F 64, S 8, H B 84609, I/A 66 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: SA ISOFEL
Apoderado
- Bedmar Vallecillo Soledad
- Serra Perucho Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41538 , F 62, S 8, H B 84609, I/A 63 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Información de BEDMAR VALLECILLO SOLEDAD
Mostramos los datos de BEDMAR VALLECILLO SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEDMAR VALLECILLO SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos