BECERRO DE SAN MANUEL LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de BECERRO DE SAN MANUEL LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BECERRO DE SAN MANUEL LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LECTRICITI SRL | Administrador Mancomunado | 23/12/2015 |
VINCULACIONES DE BECERRO DE SAN MANUEL LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BECERRO DE SAN MANUEL LUIS MIGUEL
Empresa: LECTRICITI SRL
Administrador Mancomunado
- Becerro De San Manuel Luis Miguel
- Garcia Pablos Francisco Antonio
- Montes Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 56, S 8, H SA 15680, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-37
Empresa: LECTRICITI SRL
Administrador Solidario
- Becerro De San Manuel Luis Miguel
- Garcia Pablos Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 56, S 8, H SA 15680, I/A 2 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-37
Empresa: LECTRICITI SRL
Administrador Solidario
- Becerro De San Manuel Luis Miguel
- Garcia Pablos Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 54, S 8, H SA 15680, I/A 1 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-37
Información de BECERRO DE SAN MANUEL LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de BECERRO DE SAN MANUEL LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BECERRO DE SAN MANUEL LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos