BECERRA VILA CARLOS AUGUSTO
Informe ejecutivo de BECERRA VILA CARLOS AUGUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BECERRA VILA CARLOS AUGUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROFORESTAL MONTEFRUIT SL | Administrador Solidario | 04/05/2018 | |
NOCEDA SERVICIOS INTEGRALES MEDIOAMBIENTALES SL | Administrador Solidario | 11/02/2016 |
VINCULACIONES DE BECERRA VILA CARLOS AUGUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BECERRA VILA CARLOS AUGUSTO
Empresa: EL ASADOR DE CORTEGANA SL
Administrador Solidario
- Becerra Vila Carlos Augusto
- Blanquiño Maestre Miguel Angel
- Garcia Noguera Javier
- Oscar Jimenez Luengo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 109, S 8, H H 24574, I/A 2 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-21
Empresa: EL ASADOR DE CORTEGANA SL
Administrador Solidario
- Becerra Vila Carlos Augusto
- Blanquiño Maestre Miguel Angel
- Garcia Noguera Javier
- Oscar Jimenez Luengo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 108, S 8, H H 24574, I/A 1 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-21
Empresa: AGROFORESTAL MONTEFRUIT SL
Administrador Solidario
- Becerra Vila Carlos Augusto
- Garcia Noguera Javier
- Jimenez Luengo Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 122, S 8, H CA 53179, I/A 1 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-11
Administrador Solidario
- Becerra Vila Carlos Augusto
- Garcia Noguera Javier
- Oscar Jimenez Luengo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 96, S 8, H H 12221, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-21
Información de BECERRA VILA CARLOS AUGUSTO
Mostramos los datos de BECERRA VILA CARLOS AUGUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BECERRA VILA CARLOS AUGUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos