BECCAR VARELA STEGMANN FLORENCIO MARTIN
Informe ejecutivo de BECCAR VARELA STEGMANN FLORENCIO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BECCAR VARELA STEGMANN FLORENCIO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXIS CAPITAL PARTNERS SL | Administrador Mancomunado | 08/08/2023 |
VINCULACIONES DE BECCAR VARELA STEGMANN FLORENCIO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BECCAR VARELA STEGMANN FLORENCIO MARTIN
Empresa: AXIS RETAIL PARTNERS SPA
R.L.C.Per.M.
- Beccar Varela Stegmann Florencio Martin
- Smith Toby Richard Heriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38250 , F 139, S 8, H M 680612, I/A 4 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: ANANKE INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Beccar Varela Stegmann Florencio Martin
- Smith Toby Richard Heriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45413 , F 153, S 8, H M 798823, I/A 2 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: GRA
Apoderado
R.L.C.Per.M.
- Beccar Varela Stegmann Florencio Martin
- Smith Toby Richard Heriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38250 , F 137, S 8, H M 680612, I/A 2 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
Empresa: CENERENTE INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36597 , F 212, S 8, H M 604519, I/A 21 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: IBERIAN ASSETS SA
Representante
- Beccar Varela Stegmann Florencio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35515 , F 143, S 8, H M 282358, I/A 64 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: IBERIAN ASSETS SA
Consejero
Representante
- Beccar Varela Stegmann Florencio Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35515 , F 142, S 8, H M 282358, I/A 63 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Empresa: CENERENTE INVERSIONES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34021 , F 126, S 8, H M 604519, I/A 15 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
Información de BECCAR VARELA STEGMANN FLORENCIO MARTIN
Mostramos los datos de BECCAR VARELA STEGMANN FLORENCIO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BECCAR VARELA STEGMANN FLORENCIO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos