BEATTIE BRIAN-MICHAEL
Informe ejecutivo de BEATTIE BRIAN-MICHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BEATTIE BRIAN-MICHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STARPAY IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2019 | |
MEDIAMANO SL | Administrador Unico | 21/06/2013 |
VINCULACIONES DE BEATTIE BRIAN-MICHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEATTIE BRIAN-MICHAEL
Empresa: TANTUM MOBILE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43088 , F 111, S 8, H M 674338, I/A 15 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Empresa: TANTUM MOBILE SL
Consejero
- Beattie Brian-michael
- De Lara Alonso Juan Manuel
- Portillo Ozcoidi Fernando
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37864 , F 43, S 8, H M 674338, I/A 12 (24/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: STARPAY IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37950 , F 136, S 8, H M 675723, I/A 3 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: TANTUM MOBILE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37864 , F 37, S 8, H M 674338, I/A 5 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: TANTUM MOBILE SL
Consejero Delegado
- Beattie Brian-michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37864 , F 36, S 8, H M 674338, I/A 3 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
Empresa: TANTUM MOBILE SL
Consejero Delegado
- Beattie Brian-michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37864 , F 36, S 8, H M 674338, I/A 2 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Empresa: TANTUM MOBILE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37864 , F 31, S 8, H M 674338, I/A 1 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Empresa: MEDIAMANO SL
Administrador Unico
- Beattie Brian-michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31212 , F 91, S 8, H M 561783, I/A 1 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Información de BEATTIE BRIAN-MICHAEL
Mostramos los datos de BEATTIE BRIAN-MICHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEATTIE BRIAN-MICHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos