BEATRIZ MIRALLES CREMADES
Informe ejecutivo de BEATRIZ MIRALLES CREMADES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BEATRIZ MIRALLES CREMADES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEPRESENCIA Y SEGURIDAD SL | Administrador Unico | 25/06/2020 | 07/05/2021 |
INTERFIBRA TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 24/06/2020 | 26/03/2021 |
CABLEWORLD SL | Administrador Unico | 26/03/2021 |
VINCULACIONES DE BEATRIZ MIRALLES CREMADES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEATRIZ MIRALLES CREMADES
Empresa: TELEPRESENCIA Y SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Beatriz Miralles Cremades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 113, S 8, H MU 76218, I/A 6 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-30
Empresa: CABLEWORLD SL
Administrador Unico
- Beatriz Miralles Cremades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966 , F 50, S 8, H MU 81868, I/A 8 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-30
Empresa: INTERFIBRA TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Beatriz Miralles Cremades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 124, S 8, H MU 2285, I/A 17 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-30
Empresa: TELEPRESENCIA Y SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Beatriz Miralles Cremades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 113, S 8, H MU 76218, I/A 4 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-30
Empresa: INTERFIBRA TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Beatriz Miralles Cremades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 123, S 8, H MU 2285, I/A 15 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-30
Información de BEATRIZ MIRALLES CREMADES
Mostramos los datos de BEATRIZ MIRALLES CREMADES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEATRIZ MIRALLES CREMADES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos