BEATRICE ANNET EMMELIE MERRILD
Informe ejecutivo de BEATRICE ANNET EMMELIE MERRILD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BEATRICE ANNET EMMELIE MERRILD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VORES PROJEKT NUMMER 11 SL | Liquidador | 06/07/2023 | |
MLKD GLOBAL SL | Administrador Unico | 06/04/2022 | |
BYGNINGEN I BCN SL | Administrador Solidario | 23/05/2018 | |
MIKLAGARD ADVISERS SL | Administrador Solidario | 24/11/2014 |
VINCULACIONES DE BEATRICE ANNET EMMELIE MERRILD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEATRICE ANNET EMMELIE MERRILD
Empresa: MERRILD CONCEPT OF LIVING SL
Administrador
- Beatrice Annet Emmelie Merrild
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 71, S 8, H B 459542, I/A 4 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: VORES PROJEKT NUMMER 11 SL
Liquidador
- Beatrice Annet Emmelie Merrild
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44884 , F 191, S 8, H B 470344, I/A 2 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-08
Empresa: VORES PROJEKT NUMMER 11 SL
Administrador Unico
- Beatrice Annet Emmelie Merrild
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44884 , F 191, S 8, H B 470344, I/A 2 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-08
Empresa: MLKD GLOBAL SL
Administrador Unico
- Beatrice Annet Emmelie Merrild
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48255 , F 185, S 8, H B 577673, I/A 1 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
Empresa: BYGNINGEN I BCN SL
Administrador Solidario
- Beatrice Annet Emmelie Merrild
- Carl Valdemar Jussi Henry Adler Olsen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46424 , F 169, S 8, H B 519526, I/A 1 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Empresa: VORES PROJEKT NUMMER 11 SL
Administrador Unico
- Beatrice Annet Emmelie Merrild
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44884 , F 191, S 8, H B 470344, I/A 1 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-08
Empresa: MERRILD CONCEPT OF LIVING SL
Administrador Solidario
- Anders Fog Jensen
- Beatrice Annet Emmelie Merrild
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44550 , F 69, S 8, H B 459542, I/A 1 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-08
Información de BEATRICE ANNET EMMELIE MERRILD
Mostramos los datos de BEATRICE ANNET EMMELIE MERRILD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEATRICE ANNET EMMELIE MERRILD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos