BEATO CABANES JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de BEATO CABANES JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BEATO CABANES JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELOCE CARGO SL | Socio Unico | 16/07/2018 | |
VELOCE CARGO SL | Administrador Unico | 16/07/2018 | |
CRS GENERAL SALES AGENT SL | Administrador Solidario | 03/02/2014 | |
BLUE LAGOON AIRWAYS SL | Administrador Solidario | 05/08/2013 | |
GESTIO JURIDICA SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 03/11/2011 |
VINCULACIONES DE BEATO CABANES JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEATO CABANES JOSE ANTONIO
Empresa: VELOCE CARGO SL
Administrador Unico
- Beato Cabanes Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3089 , F 217, S 8, H T 53201, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-43
Empresa: VELOCE CARGO SL
Socio Único
- Beato Cabanes Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3089 , F 217, S 8, H T 53201, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-43
Empresa: CRS GENERAL SALES AGENT SL
Administrador Solidario
- Beato Cabanes Jose Antonio
- Pique Dalmau Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31888 , F 61, S 8, H M 573893, I/A 1 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: BLUE LAGOON AIRWAYS SL
Administrador Solidario
- Beato Cabanes Jose Antonio
- Pique Dalmau Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43890 , F 218, S 8, H B 441068, I/A 1 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Empresa: GESTIO JURIDICA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Beato Cabanes Jose Antonio
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42834 , F 6, S 8, H B 414949, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
Información de BEATO CABANES JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de BEATO CABANES JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEATO CABANES JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos