BEATO BLANCO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de BEATO BLANCO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BEATO BLANCO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTION DE LA INNOVACION Y LAS TECNOLOGIAS TURISTICAS SAMP | Consejero | 24/06/2011 | 06/03/2012 |
SISTEMAS TECNICOS DE LOTERIAS DEL ESTADO SA ESTATAL | Consejero | 03/08/2009 | 19/10/2011 |
VINCULACIONES DE BEATO BLANCO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEATO BLANCO MARIA DOLORES
Consejero
- Bal Frances Enrique
- Beato Blanco Maria Dolores
- Bernabe Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 148, S 8, H M 201307, I/A 55 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Consejero
- Beato Blanco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28175 , F 160, S 8, H M 49602, I/A 104 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Consejero
- Beato Blanco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 147, S 8, H M 201307, I/A 54 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-28
Consejero
- Beato Blanco Maria Dolores
- Ucieda Arcas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 222, S 8, H M 49602, I/A 84 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-28
Información de BEATO BLANCO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de BEATO BLANCO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEATO BLANCO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos