BEAT JOST GROB
Informe ejecutivo de BEAT JOST GROB
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BEAT JOST GROB
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSSARD SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 18/11/2015 | 27/01/2023 |
BOSSARD SPAIN SA | Presidente | 18/11/2015 | 25/01/2023 |
BOSSARD SPAIN SA | Consejero | 18/11/2015 | 25/01/2023 |
BOSSARD SPAIN SA | Consejero | 29/10/2020 | 25/01/2023 |
VINCULACIONES DE BEAT JOST GROB
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEAT JOST GROB
Empresa: BOSSARD SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Beat Jost Grob
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45082 , F 134, S 8, H B 45154, I/A 39 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-08
Empresa: BOSSARD SPAIN SA
Consejero
- Beat Jost Grob
Presidente
- Beat Jost Grob
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45082 , F 134, S 8, H B 45154, I/A 38 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-08
Empresa: BOSSARD SPAIN SA
Consejero
- Beat Jost Grob
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45082 , F 133, S 8, H B 45154, I/A 35 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Empresa: BOSSARD SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Beat Jost Grob
- Garcia Ruiz Antonio Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32138 , F 170, S 8, H B 45154, I/A 30 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-08
Empresa: BOSSARD SPAIN SA
Consejero
- Beat Jost Grob
Presidente
- Beat Jost Grob
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32138 , F 170, S 8, H B 45154, I/A 28 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-08
Información de BEAT JOST GROB
Mostramos los datos de BEAT JOST GROB que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEAT JOST GROB, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos