BEA VERDU LORENA
Informe ejecutivo de BEA VERDU LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BEA VERDU LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLARS GUMBAU SL | Administrador Mancomunado | 21/06/2017 | |
CONGELADOS DEL VALLES SL | Administrador Mancomunado | 21/06/2013 |
VINCULACIONES DE BEA VERDU LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEA VERDU LORENA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bea Verdu Lorena
- Palau Garcia Juan
- Rubio Gargallo Jose Maria
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 6268, I/A 51 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-12
Administrador Mancomunado
- Bea Verdu Lorena
- Rubio Gargallo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 6268, I/A 50 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-12
Administrador Mancomunado
- Bea Verdu Lorena
- Rubio Gargallo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 20031, I/A 5 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-12
Empresa: LLARS GUMBAU SL
Administrador Mancomunado
- Bea Verdu Lorena
- Rubio Gargallo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7267, L 4569, F 65, S 8, H V 85296, I/A 9 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-46
Empresa: CONGELADOS DEL VALLES SL
Administrador Mancomunado
- Bea Verdu Lorena
- Rubio Gargallo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7349, L 4650, F 222, S 8, H V 87011, I/A 20 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-46
Información de BEA VERDU LORENA
Mostramos los datos de BEA VERDU LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEA VERDU LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos