BAZTAN LARRIMBE MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de BAZTAN LARRIMBE MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BAZTAN LARRIMBE MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS JARCHA SL | Apoderado | 04/05/2023 | |
CONSERVAS JARCHA SL | Socio Unico | 19/08/2011 | 09/02/2021 |
VITAMIN COMPANY SL | Administrador Unico | 16/01/2018 | |
CONSERVAS JARCHA SL | Presidente | 22/03/2013 | 17/02/2016 |
CONSERVAS JARCHA SL | Consejero Delegado | 17/02/2016 | |
CONSERVAS JARCHA SL | Consejero | 17/02/2016 | |
EXTREMEÑA IMPORTADORA Y EXPORTADORA C J R SL | Administrador Solidario | 12/04/2010 | 28/06/2013 |
VINCULACIONES DE BAZTAN LARRIMBE MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAZTAN LARRIMBE MARIA CARMEN
Empresa: CONSERVAS JARCHA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baztan Larrimbe Jose Angel
- Baztan Larrimbe Maria Carmen
- Clemente Sanchez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811, L 638, F 110, S 8, H CC 1339, I/A 27 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-10
Empresa: VITAMIN COMPANY SL
Administrador Unico
- Baztan Larrimbe Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611, L 439, F 218, S 8, H CC 7139, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-10
Empresa: CONSERVAS JARCHA SL
Consejero Delegado
- Baztan Larrimbe Maria Carmen
Consejero
- Baztan Larrimbe Maria Carmen
- Morer Baztan Juan
- Sanchez Palacios Jose Manuel
Presidente
- Baztan Larrimbe Maria Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811, L 638, F 109, S 8, H CC 1339, I/A 20 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-10
Empresa: CONSERVAS JARCHA SL
Consejero
Presidente
- Baztan Larrimbe Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811, L 638, F 108, S 8, H CC 1339, I/A 18 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-10
Empresa: CONSERVAS JARCHA SL
Socio Único
- Baztan Larrimbe Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811, L 638, F 107, S 8, H CC 1339, I/A 16 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-10
Administrador Solidario
- Baztan Larrimbe Maria Carmen
- Cruz Sanchez Alfonso
- Rosa Mera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 41, S 8, H BA 22228, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-06
Información de BAZTAN LARRIMBE MARIA CARMEN
Mostramos los datos de BAZTAN LARRIMBE MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAZTAN LARRIMBE MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos