BAZACO FRANCIA EDUARDO ANTONIO
Informe ejecutivo de BAZACO FRANCIA EDUARDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BAZACO FRANCIA EDUARDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION DE ASESORES TRIBUTARIOS & ABOGADOS CENTRO SL | Apoderado | 09/04/2024 | |
UNION DE ASESORES TRIBUTARIOS & ABOGADOS SL | Administrador Solidario | 13/03/2023 | |
SOCIEDAD CINEMATOGRAFICA DE CENTROS COMERCIALES SA | Apoderado | 05/03/2021 | |
ASINEC SL | Apoderado Solidario | 13/11/2017 | |
BORASCO SPAIN SL | Apoderado | 26/10/2012 |
VINCULACIONES DE BAZACO FRANCIA EDUARDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAZACO FRANCIA EDUARDO ANTONIO
Apoderado
- Bazaco Francia Eduardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32732 , F 123, S 8, H M 589184, I/A 6 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Administrador Solidario
- Bazaco Francia Eduardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41668 , F 116, S 8, H M 366871, I/A 13 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Apoderado
- Barroso Hervas Maria Montaña
- Bazaco Francia Eduardo Antonio
- Comunion Lopez Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 223, S 8, H M 34892, I/A 46 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Empresa: ASINEC SL
Apoderado Solidario
- Bazaco Francia Eduardo Antonio
- Olmos Ortego Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4884 , F 206, S 8, H M 81942, I/A 5 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
Empresa: KADIBA MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Bazaco Francia Eduardo Antonio
- Diez Villa Ramiro-eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 79, S 8, H M 565268, I/A 3 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: ABOGADOS ZURBANO 76 SLP
Soc.Prof.
- Bazaco Francia Eduardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 122, S 8, H M 576726, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Administrador Mancomunado
- Bazaco Francia Eduardo Antonio
- Iniesto Trecu Francisco Javier
- UNION DE ASESORES TRIBUTARIOS & ABOGADOS SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32732 , F 121, S 8, H M 589184, I/A 2 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Empresa: FRABA SL
Administrador Solidario
- Bazaco Francia Daniel
- Bazaco Francia Eduardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 225, S 8, H M 48759, I/A 18 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Administrador Mancomunado
- Bazaco Francia Eduardo Antonio
- Iniesto Trecu Francisco Javier
- UNION ASESORES TRIBUTARIOS SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32732 , F 120, S 8, H M 589184, I/A 1 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28
Empresa: KADIBA MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Bazaco Francia Eduardo Antonio
- Diez Villa Ramiro-eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31403 , F 74, S 8, H M 565268, I/A 1 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-28
VER MAS ACTOS
Información de BAZACO FRANCIA EDUARDO ANTONIO
Mostramos los datos de BAZACO FRANCIA EDUARDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAZACO FRANCIA EDUARDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos