BAZ LOIS FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de BAZ LOIS FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE BAZ LOIS FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAZ LOIS FRANCISCO JOSE
Empresa: DIVAL-04 SL
Consejero Delegado
- Baz Lois Francisco Jose
Consejero
- Baz Lois Francisco Jose
Presidente
- Baz Lois Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 71, S 8, H VA 16183, I/A 9 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-47
Empresa: VIA TERTIA SL
Apoderado
- Baz Lois Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22449 , F 171, S 8, H M 45707, I/A 37 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-28
Empresa: VIA TERTIA SL
Apoderado
- Baz Lois Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22449 , F 169, S 8, H M 45707, I/A 32 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-28
Empresa: GESDESOL GESTION Y CONSULTORIA SL
Apoderado
- Baz Lois Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22985 , F 216, S 8, H M 212256, I/A 22 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-28
Información de BAZ LOIS FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de BAZ LOIS FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAZ LOIS FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos