BAZ DEL RIO ALBERTO
Informe ejecutivo de BAZ DEL RIO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAZ DEL RIO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/10/2023 | |
MARCAPITAL FORMENTERA SL | Apoderado | 11/05/2023 | |
CONSTRUYE CAPITAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/05/2023 | |
MAR CAPITAL PATRIMONIO SL | Apoderado | 23/05/2022 | |
CONSTRUYE CAPITAL SL | Apoderado | 23/05/2022 | |
GRUPO MARCAPITAL PATRIMONIO XXI SL | Apoderado | 23/05/2022 | |
AMAR CAPITAL SL | Apoderado | 23/05/2022 | |
MAR CAPITAL PATRIMONIO SL | Apoderado | 08/04/2022 | |
CONSTRUYE CAPITAL SL | Apoderado | 08/04/2022 | |
AMAR CAPITAL SL | Apoderado | 08/04/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAZ DEL RIO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAZ DEL RIO ALBERTO
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48797 , F 103, S 8, H B 94500, I/A 4077 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48797 , F 103, S 8, H B 94500, I/A 4077 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48797 , F 5, S 8, H B 94500, I/A 4041 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: MARCAPITAL FORMENTERA SL
Apoderado
- Baz Del Rio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 177, S 8, H PM 79229, I/A 4 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: CONSTRUYE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 40, S 8, H PM 75137, I/A 28 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: AMAR CAPITAL SL
Apoderado
- Baz Del Rio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 50, S 8, H PM 85521, I/A 7 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-07
Empresa: CONSTRUYE CAPITAL SL
Apoderado
- Baz Del Rio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 39, S 8, H PM 75137, I/A 26 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-07
Empresa: MAR CAPITAL PATRIMONIO SL
Apoderado
- Baz Del Rio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 43, S 8, H PM 76768, I/A 16 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-07
Empresa: GRUPO MARCAPITAL PATRIMONIO XXI SL
Apoderado
- Baz Del Rio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 55, S 8, H PM 85818, I/A 9 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-07
Empresa: AMAR CAPITAL SL
Apoderado
- Baz Del Rio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 50, S 8, H PM 85521, I/A 6 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-07
VER MAS ACTOS
Información de BAZ DEL RIO ALBERTO
Mostramos los datos de BAZ DEL RIO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAZ DEL RIO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos