BAYOT SANZ MONTSERRAT
Informe ejecutivo de BAYOT SANZ MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAYOT SANZ MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRE DENTAL ORTHOCLINIC SLP | Apoderado | 23/07/2014 |
VINCULACIONES DE BAYOT SANZ MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAYOT SANZ MONTSERRAT
Empresa: BEAUTIFULL-BAY SL
Liquidador
- Bayot Sanz Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 179, S 8, H T 50893, I/A 2 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-43
Empresa: BEAUTIFULL-BAY SL
Administrador Unico
- Bayot Sanz Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 179, S 8, H T 50893, I/A 2 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-43
Empresa: BEAUTIFULL-BAY SL
Administrador Unico
- Bayot Sanz Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 178, S 8, H T 50893, I/A 1 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-43
Empresa: CENTRE DENTAL ORTHOCLINIC SLP
Apoderado
- Bayot Sanz Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2554 , F 113, S 8, H T 41484, I/A 2 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-43
Información de BAYOT SANZ MONTSERRAT
Mostramos los datos de BAYOT SANZ MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAYOT SANZ MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos