BAYON LOUIS FREDERIC
Informe ejecutivo de BAYON LOUIS FREDERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAYON LOUIS FREDERIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BATIPART RESIDENCIAL LA MARINA SL | Administrador Unico | 19/04/2024 | |
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA | Consejero Delegado | 07/08/2023 | |
BATIPART RESIDENCIAL CASAJARA SL | Administrador Unico | 26/01/2023 | |
BATIPART RESIDENCIAL BEJAR SL | Administrador Unico | 19/05/2022 | |
LAGUNE ROMANTICA SL | Administrador Unico | 12/05/2022 | |
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA | Presidente | 05/05/2022 | |
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA | Consejero | 05/05/2022 | |
APARTAMENTOS SURFING PLAYA SA | Representante | 05/05/2022 | |
LAGUNE HOSPITALIDAD SL | Administrador Unico | 29/04/2022 | |
ALMA LMB SPAIN SL | Administrador Unico | 26/04/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAYON LOUIS FREDERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAYON LOUIS FREDERIC
Empresa: HERMANVILLE INVEST SL
Administrador Unico
- Bayon Louis Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46495 , F 14, S 8, H M 816365, I/A 5 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA
Consejero Delegado
- Bayon Louis Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35377 , F 223, S 8, H M 615106, I/A 50 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-28
Empresa: ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA
Consejero Independiente
Consejero
- Bayon Louis Frederic
Presidente
- Bayon Louis Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35377 , F 223, S 8, H M 615106, I/A 49 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: FAREHAM INVEST SL
Administrador Unico
- Bayon Louis Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 159, S 8, H M 779333, I/A 5 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Empresa: WEDDERWOOD INVEST SL
Administrador Unico
- Bayon Louis Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43325 , F 142, S 8, H M 765413, I/A 5 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: LAGUNE ROMANTICA SL
Administrador Unico
- Bayon Louis Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36504 , F 86, S 8, H M 655719, I/A 13 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Empresa: APARTAMENTOS SURFING PLAYA SA
Representante
- Bayon Louis Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34961 , F 63, S 8, H M 628798, I/A 15 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Empresa: ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bayon Louis Frederic
Presidente
- Bayon Louis Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35377 , F 220, S 8, H M 615106, I/A 42 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Empresa: LAGUNE HOSPITALIDAD SL
Administrador Unico
- Bayon Louis Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36459 , F 150, S 8, H M 655053, I/A 12 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Empresa: LAGUNE HEALTHCARE PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Bayon Louis Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40467 , F 120, S 8, H M 635517, I/A 18 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
VER MAS ACTOS
Información de BAYON LOUIS FREDERIC
Mostramos los datos de BAYON LOUIS FREDERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAYON LOUIS FREDERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos