BAYO SANTOS JOSE
Informe ejecutivo de BAYO SANTOS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAYO SANTOS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAYO GESTION Y PROMOCION INMOBILIARIA SL | Consejero | 03/02/2015 | |
BAYO GESTION Y PROMOCION INMOBILIARIA SL | Presidente | 19/01/2015 | |
BAYOGAR SL | Administrador Solidario | 12/01/2015 |
VINCULACIONES DE BAYO SANTOS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAYO SANTOS JOSE
Consejero
- Bayo Santos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15108 , F 63, S 8, H M 252345, I/A 8 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Presidente
- Bayo Santos Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15108 , F 63, S 8, H M 252345, I/A 7 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Empresa: BAYOGAR SL
Administrador Solidario
- Bayo Santos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17251 , F 205, S 8, H M 69545, I/A 19 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Información de BAYO SANTOS JOSE
Mostramos los datos de BAYO SANTOS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAYO SANTOS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos