BAYO BUSTA ANNA
Informe ejecutivo de BAYO BUSTA ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 43
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE BAYO BUSTA ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAYER CROPSCIENCE SL | V-SEC NO CON | 15/01/2024 | |
BAYER HISPANIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2020 | |
BAYER HISPANIA SL | Secretario No Consejero | 24/11/2020 | |
BAYER CROPSCIENCE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/11/2020 | |
EUROSERVICES BAYER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/11/2020 | |
BERLIMED SA | Apoderado | 19/11/2020 |
VINCULACIONES DE BAYO BUSTA ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAYO BUSTA ANNA
Empresa: COMERCIAL VALLVIDRERA SA
Apoderado Solidario
- Bayo Busta Anna
- Guardiola Diez Josep
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 60762, I/A 37 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-08
Empresa: BAYER CROPSCIENCE SL
V-SEC NO CON
- Bayo Busta Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 96, S 8, H B 246839, I/A 164 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: DISALFARM SA
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Bayo Busta Anna
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46998 , F 116, S 8, H B 187967, I/A 98 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-08
Empresa: EUROSERVICES BAYER SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Bayo Busta Anna
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47331 , F 33, S 8, H B 231421, I/A 96 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Empresa: GUIDOTTI FARMA SL
Apoderado Solidario
- Bayo Busta Anna
- Bayo Busta Anna
- Bayo Busta Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47080 , F 169, S 8, H B 162214, I/A 73 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: RETRAIN SA
Apoderado Solidario
- Bayo Busta Anna
- Bayo Busta Anna
- Bayo Busta Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46903 , F 224, S 8, H B 32332, I/A 73 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: LABORATORIOS FERMON SL
Apoderado Solidario
- Bayo Busta Anna
- Bayo Busta Anna
- Bayo Busta Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46911 , F 14, S 8, H B 163454, I/A 53 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: MENARINI CONSUMER HEALTHCARE SA
Apoderado Solidario
- Bayo Busta Anna
- Bayo Busta Anna
- Bayo Busta Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46911 , F 116, S 8, H B 32330, I/A 81 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: BERLIMED SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Bayo Busta Anna
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41113 , F 42, S 8, H M 158384, I/A 105 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: DISALFARM SA
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Bayo Busta Anna
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46998 , F 115, S 8, H B 187967, I/A 94 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-08
VER MAS ACTOS
Información de BAYO BUSTA ANNA
Mostramos los datos de BAYO BUSTA ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAYO BUSTA ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos