BAYER DEL AGUILA MARIA
Informe ejecutivo de BAYER DEL AGUILA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAYER DEL AGUILA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALLUFF SL | Apoderado Mancomunado | 29/12/2022 |
VINCULACIONES DE BAYER DEL AGUILA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAYER DEL AGUILA MARIA
Empresa: BALLUFF SL
Apoderado Mancomunado
- Bayer Del Aguila Maria
- Navarro Altayo Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36367 , F 81, S 8, H B 279122, I/A 20 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-08
Empresa: BALLUFF SL
Apoderado Mancomunado
- ADMINEX SPAIN SL
- Bayer Del Aguila Maria
- Cabrerizo Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36367 , F 81, S 8, H B 279122, I/A 19 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-08
Empresa: BALLUFF SL
Apoderado Mancomunado
- ADMINEX SPAIN SL
- Bayer Del Aguila Maria
- Cabrerizo Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36367 , F 80, S 8, H B 279122, I/A 17 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
Información de BAYER DEL AGUILA MARIA
Mostramos los datos de BAYER DEL AGUILA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAYER DEL AGUILA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos