BAYARRI FLORS ENRIQUE
Informe ejecutivo de BAYARRI FLORS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAYARRI FLORS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELEVATE PROPERTIES SL | Apoderado | 26/03/2024 | |
NO SUCRE INMOBILIARI SL | Apoderado | 22/07/2021 | |
STARBOARD SOURCING SL | Apoderado | 27/11/2017 |
VINCULACIONES DE BAYARRI FLORS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAYARRI FLORS ENRIQUE
Empresa: ELEVATE PROPERTIES SL
Apoderado
- Bayarri Flors Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11304, L 8582, F 32, S 8, H V 208724, I/A 4 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-46
Empresa: ELEVATE PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Bayarri Flors Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11304, L 8582, F 32, S 8, H V 208724, I/A 3 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-46
Empresa: ELEVATE PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Bayarri Flors Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11304, L 8582, F 31, S 8, H V 208724, I/A 1 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-46
Empresa: NO SUCRE INMOBILIARI SL
Apoderado
- Bayarri Flors Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10721, L 8001, F 170, S 8, H V 189401, I/A 6 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-46
Empresa: NO SUCRE INMOBILIARI SL
Administrador Unico
- Bayarri Flors Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10721, L 8001, F 169, S 8, H V 189401, I/A 5 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-46
Empresa: NO SUCRE INMOBILIARI SL
Administrador Unico
- Bayarri Flors Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10721, L 8001, F 169, S 8, H V 189401, I/A 3 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-46
Empresa: NO SUCRE INMOBILIARI SL
Administrador Solidario
- Bayarri Flors Enrique
- Soriano Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10721, L 8001, F 169, S 8, H V 189401, I/A 3 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-46
Empresa: NO SUCRE INMOBILIARI SL
Administrador Solidario
- Bayarri Flors Enrique
- Soriano Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10721, L 8001, F 169, S 8, H V 189401, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-46
Empresa: STARBOARD SOURCING SL
Apoderado
- Bayarri Flors Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10394, L 7675, F 65, S 8, H V 178910, I/A 2 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Arques Manzano Jose Vicente
- Bayarri Flors Enrique
- Benlloch Antequera Jose
- Berenguer Pont Jose
- Carcel Roig Concepcion
- Carreras Nolla Helena
- Domenech Lopez Francisco
- Garabatos Batalla Juan Jose
- Garcia Muñoz Laura
- Gila Sanjuan Juan
- Martinez Michavila Jose
- Palmer Cuenca Jose Manuel
- Pascual Recio Jose Carlos
- Soler Ayus Silvia
- Vico Justicia Martin
- Zaragoza Giner Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9114, L 6398, F 126, S 8, H V 5578, I/A 407 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-46
Información de BAYARRI FLORS ENRIQUE
Mostramos los datos de BAYARRI FLORS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAYARRI FLORS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos