BAUXELL CRUELLS MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de BAUXELL CRUELLS MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BAUXELL CRUELLS MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONDELEZ ESPAÑA GALLETAS PRODUCTION SL | Apoderado | 24/12/2009 | 16/07/2010 |
MONDELEZ IBERIA HOLDINGS SL | Apoderado | 16/07/2010 | |
MONDELEZ IBERIA HOLDINGS SL | Apoderado | 24/12/2009 | 22/04/2010 |
NABISCO IBERIA SL | Apoderado | 13/01/2010 | 12/04/2010 |
KRAFT FOODS ESPAÑA BISCUITS HOLDINGS BV Y COMPAÑIA SC | Apoderado | 19/10/2009 | 17/02/2010 |
NABISCO IBERIA SL | Apoderado | 03/09/2009 | 13/01/2010 |
MONDELEZ ESPAÑA GALLETAS PRODUCTION SL | Apoderado | 28/07/2009 | 24/12/2009 |
MONDELEZ IBERIA HOLDINGS SL | Apoderado | 10/12/2009 | |
MONDELEZ IBERIA HOLDINGS SL | Consejero | 10/12/2009 | |
KRAFT FOODS ESPAÑA BISCUITS HOLDINGS BV Y COMPAÑIA SC | Apoderado | 10/08/2009 | 19/10/2009 |
VINCULACIONES DE BAUXELL CRUELLS MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUXELL CRUELLS MARIA ANTONIA
Empresa: KRAFT BISCUITS IBERIA SL
Apoderado
- Aguilera Merlo Javier
- Alonso Esteve Angel
- Alonso Osambela Jose Ignacio
- Aparicio Sainz Paloma
- Bauxell Cruells Maria Antonia
- Bertran Catala Xavier
- Casas Fernandez Carlos
- Cid Sampalo Alvaro
- Eguillor Cabrerizo Ana Isabel
- Francesca Ivaldi
- Garcia Sandoval Ignacio
- Hernandez Alcalde Consuelo
- Hernandez Muñoz Ricardo
- Iglesias Ramos Javier
- Jean Pierre Marie Cabri
- Kimberly Jo Patterson
- Marchan Garcia Pardo Pilar
- Martin Torres Agustin
- Matteo Aldo Bernardi
- Muñoz Benito Monserrat
- Novoa Varela Maria Paz
- Pacareu Oller Josep
- Pascual Aceves Maxi
- Payo Calderon Ana Belen
- Perez Martin Maria Pilar
- Saenz Martinez Elena
- Soto Muro Jose Maximo
- Tapias Cia Olga Tecla
- Timothy Frazer Marsden
- Toral Marinas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41608 , F 23, S 8, H B 72476, I/A 119 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-08
Empresa: KRAFT FOODS GALLETAS SA
Apoderado
- Aguilera Merlo Javier
- Alonso Esteve Angel
- Alonso Osambela Jose Ignacio
- Aparicio Sainz Paloma
- Bauxell Cruells Maria Antonia
- Bertran Catala Xavier
- Casas Fernandez Carlos
- Cid Sampalo Alvaro
- Eguillor Cabrerizo Ana Isabel
- Francesca Ivaldi
- Garcia Sandoval Ignacio
- Hernandez Alcalde Consuelo
- Hernandez Muñoz Ricardo
- Iglesias Ramos Javier
- Jean Pierre Marie Cabri
- Kimberly Jo Patterson
- Marchan Garcia Pardo Pilar
- Martin Torres Agustin
- Matteo Aldo Bernardi
- Muñoz Benito Montserrat
- Novoa Varela Maria Paz
- Pacareu Oller Josep
- Pascual Aceves Maxi
- Payo Calderon Ana Belen
- Perez Martin Maria Pilar
- Saenz Martinez Elena
- Soto Muro Jose Maximo
- Tapias Cia Olga Tecla
- Timothy Frazer Marsden
- Toral Marinas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41608 , F 8, S 8, H B 207540, I/A 172 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-08
Empresa: KRAFT BISCUITS IBERIA SL
Apoderado
- Alario Bravo Pedro Luis
- Alvarez Perez Montserrat
- Bauxell Cruells Maria Antonia
- Berrendero Tovar Carlos Javier
- Bertran Catala Xavier
- Blasco Suñer Rafael
- Ceballo Sanchez Vicente
- Diego Roberto Redondo
- Ewout Scholte
- Ferreira Gomes Antonio
- Goncalves Rosa Francisco
- Guigou Lago Jose Diego
- Hugh Arthur
- Laura Mcveigh
- Martinez Aguilar Nuria
- Martinez Pais Cañete Maria Fernanda
- Pascual Aceves Maximiano
- Pascual Aceves Maximiano
- Peñas Rodriguez Rafael
- Perez Cano Jorge
- Samuele Parolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41608 , F 19, S 8, H B 72476, I/A 117 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-08
Apoderado
- Aparicio Sainz Paloma
- Astruc Asensio Magdalena
- Bauxell Cruells Maria Antonia
- Castillo Campo Jesus
- Cid Samapalo Alvaro
- Del Val Gomez Cristina
- Garcia Lopez Francisco Javier
- Garcia Sandoval Ignacio
- Iglesias Ramos Javier
- Jean Pierre Marie Cabri
- Kimberly Jo Patterson
- Marchan Garcia Pardo Pilar
- Martinez Bellot Susana Gloria
- Peña Hortal Carlos
- Perez Martin Maria Pilar
- Tapias Cia Olga Tecla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41368 , F 57, S 8, H B 329922, I/A 27 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-08
Empresa: NABISCO IBERIA SL
Apoderado
- Aguilera Merlo Javier
- Alonso Esteve Angel
- Alonso Osambela Jose Ignacio
- Aparicio Sainz Paloma
- Bauxell Cruells Maria Antonia
- Bertran Catala Xavier
- Casas Fernandez Carlos
- Cid Sampalo Alvaro
- Eguillor Cabrerizo Ana Isabel
- Francesca Ivaldi
- Garcia Sandoval Ignacio
- Hernandez Alcalde Consuelo
- Hernandez Muñoz Ricardo
- Iglesias Ramos Javier
- Jean Pierre Marie Cabri
- Kimberly Jo Patterson
- Marchan Garcia Pardo Pilar
- Martin Torres Agustin
- Matteo Aldo Bernardi
- Muñoz Benito Monserrat
- Novoa Varela Maria Paz
- Pacareu Oller Josep
- Pascual Aceves Maxi
- Payo Calderon Ana Belen
- Perez Martin Maria Pilar
- Saenz Martinez Elena
- Soto Muro Jose Maximo
- Tapias Cia Olga Tecla
- Timothy Frazer Marsden
- Toral Marinas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 173, S 8, H B 207260, I/A 135 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-08
Empresa: NABISCO IBERIA SL
Apoderado
- Aldo Bernardi Matteo
- Aparicio Sainz Paloma
- Astruc Asensio Magdalena
- Badal Angles Jose
- Bauxell Cruells Maria Antonia
- Casa Fernandez Carlos
- Castillo Campo Jesus
- Cid Sampalo Alvaro
- Coimbra Salsinha Filippe
- Del Cerro Leon Juan Antonio
- Del Val Gomez Cristina
- Enrico Marchelli
- Garcia Diez Fernando
- Garcia Lopez Francisco Javier
- Garcia Miguel Rafael
- Garcia Sandoval Ignacio
- Gavarron Casado Isabel
- Giuseppe Colotto
- Hernandez Muñoz Ricardo
- Iglesias Ramos Javier
- Jemez De La Rosa Rosa Maria
- Juanas Okornicki Monica
- Kimberly Jo Patterson
- Lama Carmona Ana Maria
- Larracoechea Arteaga Luis
- Liaño Garcia Ricardo
- Marchan Garcia Pardo Pilar
- Marie Cabri Jean Pierre
- Martinez Bellot Susana Gloria
- Mateos Arroyo Carlos
- Molina Buendia Emerano
- Muñoz Benito Montserrat
- Pascual Aceves Maxi
- Payo Calderon Ana Belen
- Peña Hortal Carlos
- Perez Gonzalez Adolfo
- Perez Martin Maria Pilar
- Piqueras Lopez Loriente Salvador
- Rios Perez Fernando
- Rodriguez Arias Nicolas
- Rodriguez Quiros Carolina
- Rubio Martin Jesus
- Santos Serra Paulo
- Soto Muro Jose Maximo
- Thomas Moericke
- Tura Rof Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 173, S 8, H B 207260, I/A 135 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-08
Empresa: KRAFT BISCUITS IBERIA SL
Apoderado
- Aguilera Merlo Javier
- Alonso Esteve Angel
- Alonso Osambela Jose Ignacio
- Aparicio Sainz Paloma
- Bauxell Cruells Maria Antonia
- Bertran Catala Xavier
- Casas Fernandez Carlos
- Cid Sampalo Alvaro
- Eguillor Cabrerizo Ana Isabel
- Francesca Ivaldi
- Garcia Sandoval Ignacio
- Hernandez Alcalde Consuelo
- Hernandez Muñoz Ricardo
- Iglesias Ramos Javier
- Jean Pierre Marie Cabri
- Kimberly Jo Patterson
- Marchan Garcia Pardo Pilar
- Martin Torres Agustin
- Matteo Aldo Bernardi
- Muñoz Benito Monserrat
- Novoa Varela Maria Paz
- Pacareu Oller Josep
- Pascual Aceves Maxi
- Payo Calderon Ana Belen
- Perez Martin Maria Pilar
- Saenz Martinez Elena
- Soto Muro Jose Maximo
- Tapias Cia Olga Tecla
- Timothy Frazer Marsden
- Toral Marinas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 190, S 8, H B 72476, I/A 113 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
Empresa: KRAFT BISCUITS IBERIA SL
Apoderado
- Bauxell Cruells Maria Antonia
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 190, S 8, H B 72476, I/A 113 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
Empresa: KRAFT FOODS GALLETAS SA
Apoderado
- Aguilera Merlo Javier
- Alonso Esteve Angel
- Alonso Osambela Jose Ignacio
- Aparicio Sainz Paloma
- Bauxell Cruells Maria Antonia
- Bertran Catala Xavier
- Casas Fernandez Carlos
- Cid Sampalo Alvaro
- Eguillor Cabrerizo Ana Isabel
- Francesca Ivaldi
- Garcia Sandoval Ignacio
- Hernandez Alcalde Consuelo
- Hernandez Muñoz Ricardo
- Iglesias Ramos Javier
- Jean Pierre Marie Cabri
- Kimberly Jo Patterson
- Marchan Garcia Pardo Pilar
- Martin Torres Agustin
- Matteo Aldo Bernardi
- Muñoz Benito Montserrat
- Novoa Varela Maria Paz
- Pacareu Oller Josep
- Pascual Aceves Maxi
- Payo Calderon Ana Belen
- Perez Martin Maria Pilar
- Saenz Martinez Elena
- Soto Muro Jose Maximo
- Tapias Cia Olga Tecla
- Timothy Frazer Marsden
- Toral Marinas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 140, S 8, H B 207540, I/A 168 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
Empresa: KRAFT FOODS GALLETAS SA
Apoderado
- Alonso Osambela Jose Ignacio
- Aparicio Sainz Paloma
- Astruc Asensio Magdalena
- Badal Angles Jose
- Bauxell Cruells Maria Antonia
- Callizo Buisan Alberto
- Casas Fernandez Carlos
- Castillo Campo Jesus
- Cid Sampalo Alvaro
- Del Cerro Leon Juan Antonio
- Del Val Gomez Cristina
- Enrico Marchelli
- Garcia Diez Fernando
- Garcia Lopez Francisco Javier
- Garcia Miguel Rafael
- Garcia Sandoval Ignacio
- Gavarron Casado Isabel
- Giuseppe Colotto
- Goncalves Rosa Francisco
- Hernandez Muñoz Ricardo
- Iglesias Ramos Javier
- Jean Pierre Marie Cabri
- Jemez De La Rosa Rosa Maria
- Kimberly Jo Patterson
- Lama Carmona Ana Maria
- Larracoechea Arteaga Luis
- Liaño Garcia Ricardo
- Marchan Garcia Pardo Pilar
- Martin Torres Agustin
- Martinez Bellot Susana Gloria
- Mateos Arroyo Carlos
- Matteo Aldo Bernardi
- Molina Buendia Emerano
- Muñoz Benito Montserrat
- Pascual Aceves Maxi
- Payo Calderon Ana Belen
- Peña Hortal Carlos
- Perez Martin Maria Pilar
- Piqueras Lopez Loriente Salvador
- Rios Perez Fernando
- Rodriguez Arias Nicolas
- Rodriguez Quiros Carolina
- Sanchez Tarroja Enrique
- Soto Muro Jose Maximo
- Tura Rof Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 140, S 8, H B 207540, I/A 168 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
VER MAS ACTOS
Información de BAUXELL CRUELLS MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de BAUXELL CRUELLS MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUXELL CRUELLS MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos