BAUTISTA SERRA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de BAUTISTA SERRA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAUTISTA SERRA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INMOBILIARIO FERROCARRIL SA | Apoderado | 24/05/2023 |
VINCULACIONES DE BAUTISTA SERRA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUTISTA SERRA MARIA DOLORES
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO FERROCARRIL SA
Representante
- Bautista Serra Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 38, S 8, H M 385987, I/A 76 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO FERROCARRIL SA
Apoderado
- Bautista Serra Maria Dolores
- Loor Velez Marianela Elizabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 34, S 8, H M 385987, I/A 72 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO FERROCARRIL SA
Representante
- Barquero Bravo Miguel Angel
- Bautista Serra Maria Dolores
- Gonzalez Cobos Bautista Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 33, S 8, H M 385987, I/A 70 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Administrador Solidario
- Bautista Serra Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16073 , F 68, S 8, H M 272133, I/A 4 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
Información de BAUTISTA SERRA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de BAUTISTA SERRA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUTISTA SERRA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos