BAUTISTA MUÑOZ MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de BAUTISTA MUÑOZ MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAUTISTA MUÑOZ MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZAS PUERTA REAL SL | Administrador Unico | 04/06/2019 | 19/12/2023 |
FRAQUEMA LOS DELFINES SL | Administrador Unico | 28/09/2018 | 23/09/2021 |
VINCULACIONES DE BAUTISTA MUÑOZ MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUTISTA MUÑOZ MARIA ROSARIO
Empresa: FRAQUEMA LOS DELFINES SL
Administrador Unico
- Bautista Muñoz Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 60, S 8, H GR 21109, I/A 3 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-18
Empresa: LIMPIEZAS PUERTA REAL SL
Administrador Unico
- Bautista Muñoz Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 207, S 8, H GR 53335, I/A 1 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-18
Empresa: FRAQUEMA LOS DELFINES SL
Administrador Unico
- Bautista Muñoz Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 60, S 8, H GR 21109, I/A 2 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-18
Información de BAUTISTA MUÑOZ MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de BAUTISTA MUÑOZ MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUTISTA MUÑOZ MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos