BAUTISTA MIÑANO JOAQUIN
Informe ejecutivo de BAUTISTA MIÑANO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAUTISTA MIÑANO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAN CASINO ALJARAFE SA | Apoderado Mancomunado | 17/11/2023 | |
GRAN CASINO ALJARAFE SA | Apoderado Solidario | 29/09/2020 | |
ELECTRA RIOJA GRAN CASINO SA | Apoderado Solidario | 03/12/2018 | |
ELECTRA RIOJA GRAN CASINO SA | Apoderado Mancomunado | 03/12/2018 | |
GRAN CASINO EXTREMADURA SA | Consejero | 27/04/2016 | |
ELECTRA RIOJA GRAN CASINO SA | Apoderado Solidario | 27/04/2016 | |
ELECTRA RIOJA GRAN CASINO SA | Apoderado Mancomunado | 27/04/2016 | |
GRAN CASINO EXTREMADURA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2016 |
VINCULACIONES DE BAUTISTA MIÑANO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUTISTA MIÑANO JOAQUIN
Empresa: GRAN CASINO ALJARAFE SA
Apoderado Mancomunado
- Bautista Miñano Joaquin
- Becerra Robledillo Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6300 , F 101, S 8, H SE 34579,SE , I/ 85 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-41
Empresa: GRAN CASINO ALJARAFE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bautista Miñano Joaquin
- De La Cruz Murie Jose Luis
- Garcia Tomas Maria Jose
- Porras Pedraza Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6300 , F 97, S 8, H SE 34579,SE , I/ 78 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-41
Empresa: ELECTRA RIOJA GRAN CASINO SA
Consejero
- Bautista Miñano Joaquin
Secretario
- Bautista Miñano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 34, S 8, H LO 7917, I/A 48 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-26
Empresa: OASIS GRAN CASINO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bautista Miñano Joaquin
- Garcia Cuestas Pedro
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Ramos Robledo Francisco Javier
- Yepes Rodriguez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 476 , F 95, S 8, H IL 477, I/A 44 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-35
Empresa: GRAN CASINO DE CASTELLON SA
Consejero
- Bautista Miñano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775, L 1336, F 7, S 8, H CS 26101, I/A 41 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-12
Empresa: ELECTRA RIOJA GRAN CASINO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bautista Miñano Joaquin
- Garcia Cuestas Pedro
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Yepes Rodriguez Angel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 34, S 8, H LO 7917, I/A 46 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-26
Empresa: GRAN CASINO DE CASTELLON SA
Apoderado General
Apoderado Mancomunado
- Bautista Miñano Joaquin
- Bautista Miñano Joaquin
- Bautista Miñano Joaquin
- Garcia Cuestas Pedro
- Garcia Cuestas Pedro
- Garcia Cuestas Pedro
- Garcia Cuestas Pedro
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Yepes Rodriguez Angel
- Yepes Rodriguez Angel
- Yepes Rodriguez Angel
- Yepes Rodriguez Angel
- Yepes Rodriguez Angel
Apoderado Solidario
- Bautista Miñano Joaquin
- Bautista Miñano Joaquin
- Garcia Cuestas Pedro
- Garcia Cuestas Pedro
- Garcia Cuestas Pedro
- Garcia Cuestas Pedro
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Lopez Cerron Francisco Javier
- Ramos Robledo Francisco Javier
- Ramos Robledo Francisco Javier
- Ramos Robledo Francisco Javier
- Yepes Rodriguez Angel
- Yepes Rodriguez Angel
- Yepes Rodriguez Angel
- Yepes Rodriguez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775, L 1336, F 7, S 8, H CS 26101, I/A 40 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-12
Empresa: ELECTRA RIOJA GRAN CASINO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bautista Miñano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 33, S 8, H LO 7917, I/A 45 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-26
Empresa: OASIS GRAN CASINO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bautista Miñano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 476 , F 94, S 8, H IL 477, I/A 42 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-35
Empresa: GRAN CASINO DE CASTELLON SA
Apoderado Mancomunado
- Bautista Miñano Joaquin
- Bautista Miñano Joaquin
- Bautista Miñano Joaquin
Apoderado Solidario
- Bautista Miñano Joaquin
- Bautista Miñano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775, L 1336, F 7, S 8, H CS 26101, I/A 39 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-12
VER MAS ACTOS
Información de BAUTISTA MIÑANO JOAQUIN
Mostramos los datos de BAUTISTA MIÑANO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUTISTA MIÑANO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos