BAUTISTA GARCIA MAXIMO
Informe ejecutivo de BAUTISTA GARCIA MAXIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BAUTISTA GARCIA MAXIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LA CIUDAD DE TELDE SL | Gerente | 13/11/2023 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LA CIUDAD DE TELDE SL | Apoderado | 13/11/2023 |
VINCULACIONES DE BAUTISTA GARCIA MAXIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUTISTA GARCIA MAXIMO
Apoderado
- Bautista Garcia Maximo
- Bautista Garcia Maximo
Consejero
Gerente
- Bautista Garcia Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 106, S 8, H GC 24971, I/A 29 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bautista Garcia Maximo
- Delgado Taramona Hernandez Jimena
- Dominguez Bautista Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 109, S 8, H GC 18308, I/A 39 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-35
Consejero
Director Gerente
Presidente
Vicepresidente
- Bautista Garcia Maximo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 109, S 8, H GC 18308, I/A 39 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bautista Garcia Maximo
- Delgado Taramona Hernandez Jimena
- Sanchez Ojeda Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 119, S 8, H GC 42870, I/A 9 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-35
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 11, S 8, H GC 3603, I/A 22 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-35
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bravo De Laguna Lucas
- Bravo De Laguna Lucas
- Bravo De Laguna Lucas
- Costa Prat Joaquin
- Costa Prat Joaquin
- Costa Prat Joaquin
- Costa Prat Joaquin
- Marrero Prats Juan Ramon
- Marrero Prats Juan Ramon
- Marrero Prats Juan Ramon
- Miranda Ageitos Alberto
- Miranda Ageitos Alberto
- Miranda Ageitos Alberto
- Miranda Ageitos Alberto
Consejero
- Bautista Garcia Maximo
- Rodriguez Castellano Ignacio
- Suarez Rancel Elena
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 9, S 8, H GC 3603, I/A 20º (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bautista Garcia Maximo
Consejero
- Bautista Garcia Maximo
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Bautista Garcia Maximo
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 107, S 8, H GC 18308, I/A 37 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bautista Garcia Maximo
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 26, S 8, H GC 42870, I/A 8 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-35
Consejero Delegado
Consejero
- Bautista Garcia Maximo
- Martinon Ribot Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 207, S 8, H GC 11232, I/A 57 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-35
Consejero
- Bautista Garcia Maximo
- Quesada Diaz Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 206, S 8, H GC 11232, I/A 53 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-35
Información de BAUTISTA GARCIA MAXIMO
Mostramos los datos de BAUTISTA GARCIA MAXIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUTISTA GARCIA MAXIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos