BAUM MATTHIAS
Informe ejecutivo de BAUM MATTHIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAUM MATTHIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOVIUM SL | Administrador Solidario | 14/03/2019 | 13/01/2020 |
ECOVIUM SL | Administrador Solidario | 07/10/2013 | 14/03/2019 |
VINCULACIONES DE BAUM MATTHIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUM MATTHIAS
Empresa: MHP SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Baum Matthias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 193, S 8, H TF 52603, I/A 6 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Empresa: MHP SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Baum Matthias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 192, S 8, H TF 52603, I/A 3 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Empresa: MHP SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Baum Matthias
- Winkler Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 192, S 8, H TF 52603, I/A 3 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Empresa: MHP SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Baum Matthias
- Winkler Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 191, S 8, H TF 52603, I/A 1 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-38
Información de BAUM MATTHIAS
Mostramos los datos de BAUM MATTHIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUM MATTHIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos