BAUER ANDREAS-GUNTHER
Informe ejecutivo de BAUER ANDREAS-GUNTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAUER ANDREAS-GUNTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIVERSAL & IMPACT SL | Administrador Unico | 10/03/2016 | |
BIG-DEAL DEVELOPMENT SL | Administrador Mancomunado | 25/09/2015 |
VINCULACIONES DE BAUER ANDREAS-GUNTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUER ANDREAS-GUNTHER
Empresa: UNIVERSAL & IMPACT SL
Administrador Unico
- Bauer Andreas-gunther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34352 , F 66, S 8, H M 617913, I/A 2 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28
Empresa: BIG-DEAL DEVELOPMENT SL
Administrador Mancomunado
- Bauer Andreas-gunther
- Otamendi Vallet Alvaro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33369 , F 91, S 8, H M 600648, I/A 2 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: INSIGHT & EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Bauer Andreas-gunther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27377 , F 119, S 8, H M 493394, I/A 2 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28
Empresa: INSIGHT & EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Bauer Andreas-gunther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27377 , F 116, S 8, H M 493394, I/A 1 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Información de BAUER ANDREAS-GUNTHER
Mostramos los datos de BAUER ANDREAS-GUNTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUER ANDREAS-GUNTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos