BATURONE FABREGAT ANGEL
Informe ejecutivo de BATURONE FABREGAT ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BATURONE FABREGAT ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLAS Y SOPORTES EXTERIORES SL | Administrador Mancomunado | 26/11/2013 |
VINCULACIONES DE BATURONE FABREGAT ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATURONE FABREGAT ANGEL
Administrador Unico
- Baturone Fabregat Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44154 , F 140, S 8, H B 448255, I/A 2 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Administrador Unico
- Baturone Fabregat Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44154 , F 140, S 8, H B 448255, I/A 1 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: VALLAS Y SOPORTES EXTERIORES SL
Administrador Mancomunado
- Baturone Fabregat Angel
- Cusi Navarro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30541 , F 107, S 8, H B 173667, I/A 4 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Empresa: BOFOODMARKET SL
Administrador Solidario
- Baturone Fabregat Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43239 , F 208, S 8, H B 428518, I/A 2 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: BOFOODMARKET SL
Administrador Solidario
- Baturone Fabregat Angel
- Corbera Elizalde Eduardo
- Font Mestres Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43239 , F 207, S 8, H B 428518, I/A 1 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-08
Información de BATURONE FABREGAT ANGEL
Mostramos los datos de BATURONE FABREGAT ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATURONE FABREGAT ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos